Portugall, Ferdinand Dr. iur.
Biografie
geb. 03.08.1837 Oberpremstätten, Gemeinde Unterpremstätten (heute Gemeinde Premstätten), Bezirk Graz, Steiermark
gest. 18.05.1901 Graz, Steiermark
röm.-kath.
Vater: Ferdinand P., Bäcker und Gastwirt
verh. 1864 Anna Ott, 2 Töchter
bis 1858 Gymnasium in Graz; 1858-1862 Studium Rechtswissenschaft Universität Graz; 1863 Dr. iur. Graz
Advokaturskonzipient in Wien und Graz; 1864 Advokat in Wien, 1869 in Graz; 1870 Aufgabe der Advokatur; 1878 Generaldirektor-Stellvertreter, 1881-1901 Vizepräsident der Wechselseitigen Brandschaden-Versicherungsanstalt in Graz
1889 Gründungsmitglied und Aufsichtsrat des deutschen Schutzvereins "Südmark"
1870-1877, 1886-1901 steiermärkischer Landtag; 1870-1873 Bezirksvertretung Graz Umgebung; 1869-1899 Gemeinderat, 1872-1879 Vize-, 1885-1897 Bürgermeister von Graz
Sonstiges: Schwiegervater von Karl Muck (1859-1940), Dirigent
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1873-1885
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Steiermark, Städte 2 Graz Vorstädte
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Steiermark, Städte 2 Graz Vorstädte
Klubmitgliedschaft: 1873 Fortschrittsklub; 1879 Klub der Vereinigten Fortschrittspartei; 19.11.1881 Vereinigte Linke [deutschfortschrittlich]
Lit.: ÖBL; Stadtlexikon Graz; Hahn 1879; Sippel, Grazer Gemeinderat