Posselt, Kajetan (Anton)
Biografie
geb. 26.03.1809 (25.03.1809 lt. Taufeintrag) Berzdorf/Suchá (heute Ostašov, Stadt Liberec), Bezirk Reichenberg/Liberec, Böhmen
gest. 27.08.1890 Böhmisch Leipa/Česká Lípa, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Josef P., Landwirt
ledig
seit 1815 Volksschule in Michalowitz/Michalovice (Gemeinde Dalowitz/Dalevice, heute Dalovice, Bezirk Jungbunzlau/Mladá Boleslav, Böhmen) und in Reichenberg; 1820-1826 Gymnasium in Böhmisch Leipa (1820-1822 als Privatist, Privatschüler beim Pfarrer in Neundorf/Nová Ves, Bezirk Reichenau a.d. Kněžna/Rychnov nad Kněžnou); 1826-1828 Philosophische Jahrgänge, 1828-1829 Studium Rechtswissenschaft (ohne Abschluss), 1830-1834 Studium Theologie Universität Prag (Böhmen); 1834 Priesterweihe
1829 Eintritt in den Augustiner-Eremiten-Orden im Kloster St. Thomas in Prag; 1834 Katechet in Taus/Domažlice (Böhmen); 1844 Lehrer der Humanitätsklassen, 1848 Professor für Latein, 1850 bis zur Verstaatlichung 1883 Direktor am Gymnasium und 1854-1890 Prior des Augustiner-Konvents in Böhmisch Leipa
1872-1883 böhmischer Landtag; Stadtrat von Böhmisch Leipa
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1873-1890
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Böhmen, Großgrundbesitz
VI. Legislaturperiode 09.10.1879-23.04.1885
Böhmen, Großgrundbesitz
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-27.08.1890 (Tod)
Böhmen, Großgrundbesitz nichtfideikommissarisch Eger
parlamentarische Funktionen
22.9.-2.10.1885 Alterspräsident
Klubmitgliedschaft: 1873 Klub des Zentrums (21.10.1875-22.5.1879 Obmann-Stellvertreter); 1879 Klub der Liberalen (3.5.-1.12.1880 Obmann-Stellvertreter); 19.11.1881 Vereinigte Linke; 1885 Deutsch-österreichischer Klub; 6.11.1888 Vereinigte Deutsche Linke [verfassungstreuer Großgrundbesitz]
Lit.: ÖBL; BLBL; Hahn 1879; Hahn 1885; Paudler, Cajetan Posselt; Taufmatriken Liberec-Ostašov, SOA Litoměřice