Pražák, Otakar Freiherr von (1882) Dr. iur.
Biografie
geb. 21.11.1858 Brünn, Mähren
gest. 18.10.1915 Brünn, Mähren
röm.-kath.
Vater: Alois Frh. v. (1882) P. († 1901), Advokat, Minister
verh. 1890 Franziska (Františka) Freiin v. Maly, 3 Töchter (1 † jung), 2 Söhne
1868-1876 slawisches Gymnasium in Brünn; seit 1876 Studium Rechtswissenschaft Universitäten Prag (Böhmen) und 1879-1880 Wien; 1883 Dr. iur. Prag (erster Dr. iur. der tschechischen Universität)
1880 Konzipient an der niederösterr. Finanzprokuratur; 1883 Gerichtspraxis in Wien; 1884 Advokaturskonzipient, 1887 Advokat in Brünn; Vizepräsident des Herausgeberkonsortiums der Zeitung "Moravská orlice" (Mährischer Adler) und Präsident der Moravská akciová knihtiskárna (mährische Aktien-Druckerei) in Brünn; im Verwaltungsrat weiterer Brünner Unternehmen
führender tschechischer Funktionär in Brünn, Obmann des Vereins für den Bau des Nationaltheaters, der Philharmonischen Gesellschaft, des Lesevereins (1902-1909), Vizepräsident der Gesellschaft des Besední dům (tschechisches Vereinshaus)
1890-1915 mährischer Landtag (1908-1909 Landesausschuss)
Sonstiges: Sohn von Alois Frh. v. Pražák
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1897-1911
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Mähren, Landgemeinden 7 Auspitz, Lundenburg, Seelowitz, Klobouk (Bezirk Auspitz), Gaya, Göding, Steinitz
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Mähren, Landgemeinden 7 Auspitz etc.
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Mähren 30 tschechisch, Landgemeinden Göding, Gaya, Steinitz
Klubmitgliedschaft: 1897 Klub svobodomyslných lidových poslanců českých (Klub der freisinnigen nationalen böhmischen Abgeordneten); 1907 Klub český (Böhmischer Klub; 25.11.1908-23.11.1909 Obmann-Stellvertreter), seit 25.11.1910 (Konstituierung) im Jednotný klub český (Einheitlicher Böhmischer Klub) [Národní strana na Moravě – Alttscheche (Obmann-Stellvertreter)]
Lit.: PAW; ÖBL; BLBL; PJB; Freund 1907; Heller II; Navrátil, Almanach právníků; Luft; Malíř, Biografický slovník