Rechbauer, Karl Dr. iur.
Biografie
geb. 06.01.1815 (07.01.1815 lt. Taufeintrag) Graz, Steiermark
gest. 04.01.1889 Graz, Steiermark
röm.-kath.
Vater: Johann R. († 1858), gewesener Bräumeister, dann Kirchenmusik-Direktor
verh. 1848 Gabriele Schweighofer († 1861), keine Kinder
seit 1825 Akademisches Gymnasium, Philosophische Jahrgänge und 1833-1837 Studium Rechtswissenschaft Universität Graz; 1839 Dr. iur. Graz
1837 Konzeptspraktikant an der Kammerprokuratur in Graz; 1845 Advokat in Graz; 1881 in Ruhe
1848 Obmann des konstitutionellen Vereins in Graz; 1848 Mitglied, 1854-1862 Mitglied der Direktion, 1862-1868 Kurator der Steiermärkischen Sparkasse; 1842-1848 Sekretär, nach 1848 Mitglied des Ausschusses des Musikvereins in Steiermark; Obmann des Grazer Männergesangsvereins; 1871-1879 Präsident der Advokatenkammer Graz
November 1848 provisor., 1861-1885 steiermärkischer Landtag; 1850-1854, 1861-1868 Gemeinderat von Graz
Sonstiges: 1840 amtliche Änderung des Vornamens von Ferdinand Kaspar zu Karl Ferdinand; Schwager von Moritz Ritter v. Schreiner
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1885
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865
Steiermark, Stadt Graz
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870
Steiermark, Stadt Graz
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Steiermark, Stadt Graz
IV. Legislaturperiode 27.12.1871-07.09.1873
Steiermark, Stadt Graz
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Steiermark, Städte 1 Graz innere Stadt
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Steiermark, Städte 1 Graz innere Stadt
parlamentarische Funktionen
10.11.1873-17.5.1879 Präsident
Klubmitgliedschaft: 1861 Deutsche Autonomisten; 15.11.1864 Liberale Linke; 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub; 2.10.1867 Klub der Linken (vor 23.2.1868 Obmann); 27.1.1869 Klub der neuen Linken (Obmann); Ende April 1871 Klub der äußersten Linken; 17.1.1872 Klub der Verfassungspartei; 1873 fraktionslos (als Präsident; unterzeichnete aber das Programm des Fortschrittsklubs); 1879 Klub der Vereinigten Fortschrittspartei; 19.11.1881 Vereinigte Linke (seit Dezember 1884 Mitglied des Vorstands)
Lit.: ÖBL; Wurzbach; ADB; Stadtlexikon Graz; Biographische Skizzen; Hahn 1879; Wrabetz, Rechtsanwälte; Pettin, Rechbauer; Taufmatriken Graz-Hl. Blut, DA Graz