Renner, Karl Dr. iur.
Biografie
geb. 14.12.1870 Untertannowitz/Dolní Dunajovice, Bezirk Nikolsburg/Mikulov, Mähren
gest. 31.12.1950 Wien
röm.-kath.
Vater: Mathäus R., Landwirt
verh. 1897 Luise (Aloisia) Stoisits (Stoicsics), 1 Tochter (geb. 1891, bei Heirat legitimiert)
1881-1889 Gymnasium in Nikolsburg; 1890-1894 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien; 1898 Dr. iur. Wien
1895-1918 Beamter in der Reichsratsbibliothek in Wien, 1897 Amanuensis, 1901 Adjunkt, 1909 Direktor, seit 1914 beurlaubt; 1923-1926 Präsident der Arbeiterbank in Wien, 1926-1934 der Großeinkaufsgesellschaft der österr. Konsumvereine; 1934 mehrere Monate in Haft
1911-1918 und seit 1921 Obmann des Zentralverbands österr. Konsumvereine
1909-1918 niederösterr. Landtag
Mitglied der österr. provisor., konstit. Nationalversammlung, bis 1934, 1945 des Nationalrats (1931-1933 Präsident); 1918-1920 Staatskanzler, 1919 auch Staatssekretär des Innern, 1919-1920 auch Staatssekretär des Äußern; 1945 Staatskanzler; 1945-1950 Bundespräsident
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1918
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Niederösterreich 42, Städte Neunkirchen, Dunkelstein, St. Johann am Steinfeld, Pitten, Puchberg am Schneeberg, Rohrbach am Steinfeld, Buchbach, Gloggnitz, Pottschach, Reichenau, Wimpassing
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Niederösterreich 42, Städte Neunkirchen etc.
Klubmitgliedschaft: 1907 Klub der deutschen Sozialdemokraten im Verband der sozialdemokratischen Abgeordneten; 1911 Klub der deutschen Sozialdemokraten
Memoiren: An der Wende zweier Zeiten. Lebenserinnerungen (Wien 1946)
Lit.: ÖBL; NDB; BLBL; NÖB; DBA; Wien-Lexikon; Freund 1907; Freund 1911