Resel, Johann (Hans)
Biografie
geb. 07.09.1861 Hafnerbach, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
gest. 07.11.1928 Graz, Steiermark
röm.-kath.; nach 1891 konfessionslos
Vater: Johann R. († 1875), Tischler
verh. 1888 Anna Lachmann, 1 Sohn, 1 Tochter
Volksschule in Hafnerbach
seit 1873 Schneiderlehre, dann Schneidergehilfe in St. Pölten, seit 1889 in Graz; 1890 Gründer, Herausgeber und Chefredakteur der sozialdemokrat. Parteizeitung "Arbeiterwille" in Graz; auch Besitzer (gemeinsam mit Vinzenz Muchitsch) der Druckerei "Vorwärts", seit 1914 "Typographia Koschar & Co." in Graz; 1909 Mitgründer der Alpenländischen Volkskreditbank in Graz
führender sozialdekmokrat. Funktionär in der Steiermark (Obmann der Landesorganisation); 1889 Mitgründer und Obmann des Arbeiterbildungsvereins in Graz; 1924 Mitgründer und bis 1928 Obmann des Republikanischen Schutzbunds der Steiermark
1904-1918 steiermärkischer Landtag; 1900-1902, 1904-1909 Gemeinderat von Graz
Mitglied der österr. provisor. Nationalversammlung, 1920-1927 des Bundesrats; Mitglied der provisor. steiermärkischen Landesversammlung (provisor. Landesausschuss), 1919-1928 des Landtags (1919-1928 Landesrat)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1897-1900, 1905-1918
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Steiermark, allgemeine Wählerklasse 1 Graz innere Stadt und Vorstädte, Gerichtsbezirke Graz, Frohnleiten, Wildon, Voitsberg
X. Legislaturperiode 03.05.1905-30.01.1907 (Nachwahl nach Tod von Alois Posch)
Steiermark, Landgemeinden 2 Bruck, Aflenz, Mariazell, Kindberg, Mürzzuschlag, Frohnleiten, Leoben, Mautern, Eisenerz
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Steiermark 9, Stadt Marburg
auch gewählt in Steiermark 4, Städte Graz IV. Bezirk etc., dort Mandatsverzicht
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Steiermark 4, Städte Graz IV. Bezirk (Lend), Andritz, Eggenberg, Gösting, Gratwein, Judendorf-Straßengel, St. Stefan am Gratkorn
Klubmitgliedschaft: 1897 Sozialdemokratischer Verband; 1907 Klub der deutschen Sozialdemokraten im Verband der sozialdemokratischen Abgeordneten; 1911 Klub der deutschen Sozialdemokraten
Lit.: PAW; ÖBL; Stadtlexikon Graz; PJB; Freund 1907; Freund 1911; Schacherl; Magaziner, Wegbereiter; Arbeiterwille (Graz) v. 8.11.1928