Rieger, František Ladislav Freiherr von (1897) Dr. iur.
Biografie
geb. 10.12.1818 Semil/Semily, Böhmen
gest. 03.03.1903 Prag, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Václav R. († 1841), Müller
verh. 1853 Marie Palacká († 1891), 2 Töchter, 1 Sohn
seit 1828 Gymnasium in Jičín (Böhmen) und 1833-1836 akademisches Gymnasium in Prag; 1836-1838 Philosophische Jahrgänge Universität Prag; 1838-1841 Studium Rechtswissenschaft Universitäten Wien (1 Jahr) und Prag; 1847 Dr. iur. Prag
1841 Rechtspraktikant am Kriminalgericht Prag, 1842 Verhaftung wegen des Verdachts der Unterstützung der polnischen Emigration und Entlassung aus dem Staatsdienst; seither freier Publizist; 1849-1851 Aufenthalt in Paris und London; 1851 Rückkehr nach Prag; Erbe der väterlichen Mühle in Semil, 1862 Kauf des Gutes Maleč (Bezirk Chotěboř, Böhmen)
führender tschechischer Funktionär in Prag, 1845 Mitgründer der Beseda Měšťanská (Bürgerressource); seit 1861 Mitglied des Ausschusses der Matice česká; seit der Gründung 1880-1891 Obmann des tschechischen Schulvereins "Ústřední matice školská"
1861-1868, 1869, 1870-1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877-1895 böhmischer Landtag (1861-1868 Landesausschuss)
Sonstiges: Schwiegersohn von František Palacký; Schwiegervater von Albín Bráf; Vater von Bohuslav Frh. v. Rieger (1857-1907), 1893 ao., 1899 o. Professor für österr. Rechtsgeschichte tschechische Universität Prag, 1905-1907 Mitglied des böhmischen Landtags
Abgeordneter des Reichstags 18.07.1848-07.03.1848
Böhmen, Eisenbrod; auch gewählt in den böhmischen Wahlbezirken Chrudim, Jungbunzlau, Prag 3. Wahlbezirk und Weißwasser, dort jeweils Mandatsverzicht
Parlamentarische Funktionen
1.8.1848 Verfassungsausschuss (Dreierkomitee über die Grundrechte)
Klubmitgliedschaft: November 1848 Österreichisch-Slawischer Klub
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1863, 1879-1891
I. Legislaturperiode 29.04.1861-14.07.1863 (Begründung des Nichterscheinens von elf tschechischen Abgeordneten Böhmens am 25.6.1863 verlesen, Mandatsverlust nach Frist von 14 Tagen)
Böhmen, Landgemeinden Jungbunzlau, Münchengrätz, Weißwasser, Nimburg, Benatek, Jičín, Lomnic, Sobotka, Liban, Trautenau, Arnau, Marschendorf, Schatzlar, Hořic, Neupaka, Hohenelbe, Rochlitz, Starkenbach, Neubydžow, Chlumec, Semil, Eisenbrod
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Böhmen, Städte 2 Prag Neustadt
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Böhmen, Städte 2 Prag Neustadt
Klubmitgliedschaft: 1861 Český klub (Böhmischer Klub; Obmann); 1879 Český club (Böhmischer Klub; Obmann) [Národní strana - Alttscheche]
Mitglied des Herrenhauses 24.03.1897 (auf Lebenszeit)
Gruppe der Rechten
Lit.: ÖBL; BLBL; CSBA; Hahn 1879; Navrátil, Almanach právníků; Tváře našich parlamentů; Sak, Rieger