Riehl, Anton Dr. iur.
Biografie
geb. 10.09.1820 Krems, Niederösterreich
gest. 02.10.1886 Wiener Neustadt, Niederösterreich
röm.-kath.
Vater: Leopold R. († 1847), Nadler
verh. 1851 Elisabeth Hefele, 4 Söhne, 3 Töchter
Gymnasium und Philosophisches Studium in Krems; 1839-1843 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien; 1845 Dr. iur. Wien
1845 Advokaturskonzipient in Wien; 1851 Advokat in Wiener Neustadt; 1881 in Ruhe; 1875-1884 auch Besitzer der Herrschaft Krumbach-Kirchschlag (Bezirk Wiener Neustadt); 1869-1878 Mitglied Staatsgerichtshof
bedeutender Vereinsfunktionär in Wiener Neustadt, 1862 Mitgründer und Obmann des Turnvereins, 1863 Mitgründer und Schützenmeister des Schützenvereins; Gründungsmitglied der Freiwilligen Feuerwehr (1863), des Vorschuss-Vereins (1865), des Lese- und des Musikvereins
18.5.1848-5.4.1849 Frankfurter Nationalversammlung (Niederösterreich, Zwettl); 1861-1867 niederösterr. Landtag; 1851-1868 Gemeinderat von Wiener Neustadt
Sonstiges: Vater von Gustav Riehl (1855-1943), 1902-1926 o. Professor für Dermatologie Universität Wien
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1865
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865
Niederösterreich, Städte Wiener Neustadt, Bruck a.d. Leitha, Hainburg, Schwechat, Klosterneuburg, Tulln, Königstetten, Baden, Mödling, Perchtoldsdorf, Gumpoldskirchen, Neunkirchen, Pottendorf, Ebenfurth, Korneuburg, Stockerau, Oberhollabrunn, Mistelbach, Feldsberg, Poisdorf, Zistersdorf, Laa, Horn, Eggenburg, Retz, Meissau, Langenlois
Klubmitgliedschaft: Großösterreichische Partei
Lit.: ÖBL; Wurzbach; Best/Weege; Frankfurter Nationalversammlung; Biographische Skizzen; Juristische Blätter (Wien) v. 10.10.1886