Roller, Julius Dr. iur.
Biografie
geb. 28.10.1862 (Eigenangabe; 29.10.1862 lt. Taufeintrag) Thomigsdorf/Damníkov, Bezirk Landskron/Lanškroun, Böhmen
gest. 27.12.1946 Wien
röm.-kath.
Vater: Johann R. († 1900), Landwirt (Erbrichterei)
verh. 1900 Marie Ehinger, mind. 2 Töchter
1872-1880 Gymnasium in Landskron; 1880-1884 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien; 1891 Dr. iur. Wien
seit 1885 im Gerichtsdienst in Böhmen, zunächst Rechtspraktikant, November 1885 Auskultant am Kreisgericht Pilsen; 1892 Adjunkt am Bezirksgericht Hostau/Hostouň (Bezirk Bischofteinitz/Horšův Týn, heute Horšovský Týn), 1893 in Falkenau/Falknov (heute Sokolov), 1895 in Trautenau/Trutnov, 1897 in Teplitz-Schönau/Teplice-Šanov; 1898 Bezirksrichter in Hohenelbe/Vrchlabí; 1908 Landesgerichtsrat am Kreisgericht Leitmeritz/Litoměřice; 1912-1918 Oberlandesgerichtsrat in Prag; 1919-1927 (mit Ausnahme der Ministerzeit) Präsident des Obersten Gerichtshofs in Wien; 1918-1919, 1920 (deutsch-)österr. Staatssekretär für Justiz
1908-1913 böhmischer Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1918
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Böhmen 96, Städte Hohenelbe, Oberlangenau, Mittellangenau, Niederlangenau, Arnau, Schatzlar, Rochlitz a.d. Iser
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Böhmen 96, Städte Hohenelbe etc.
Klubmitgliedschaft: 1907 Deutschnationaler Verband; 4.12.1908 Nationalverband der deutschfreiheitlichen Abgeordneten; 26.2.1910 Deutscher Nationalverband; 1911 Deutscher Nationalverband; 6.10.1911 Deutschradikale Vereinigung (zunächst Hospitant) bis 11.10.1917 (Austritt) im Deutschen Nationalverband (Mitglied des Vorstands), seit 22.1.1918 (Gründung) im Verband der deutschnationalen Parteien (Mitglied des Ausschusses) [deutschradikal]
Lit.: PAW; ÖBL; BLBL; CSBA; Freund 1907; Freund 1911; Dvorak; Taufmatriken Damníkov, SOA Hradec Králové