Rozkošný, Jan
Biografie
geb. 19.10.1855 Křenowitz/Křenovice, Bezirk Prerau/Přerov, Mähren
gest. 27.03.1947 Brünn, Mähren
röm.-kath.
Vater: Jan R. († 1873), Landwirt
verh. 1877 Mariána (Marie) Kytlicová († 1940), 1 Tochter
Volksschule in Křenowitz; 1868-1869 Ackerbauschule in Prerau
seit 1873 Landwirt in Křenowitz; seit der Gründung 1879 Mitarbeiter der landwirtschaftlichen Zeitschrift "Hospodář moravský" (Der mährische Bauer) in Prerau; 1879 Gründer einer der ersten landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen der Monarchie in Křenowitz; 1894 Mitgründer und Präsident der Fabrik für Kunstdünger und Chemikalien in Prerau, 1910 der bäuerlichen Aktien-Zuckerfabrik in Němčitz in der Hanna/Němčice nad Hanou (Bezirk Prerau); Mitgründer weiterer bäuerlicher Zuckerfabriken und der Mährischen Agrar- und Industriebank in Brünn (nach 1918 Präsident); nach 1918 im Verwaltungsrat weiterer industrieller und landwirtschaftlicher Unternehmen Mährens
führender tschechischer landwirtschaftlicher Verbands- und Genossenschaftsfunktionär in Mähren, Mitgründer und Präsident des Zentralverbands der tschechischen landwirtschaftlichen Genossenschaften Mährens, nach 1918 des Verbands der tschechischen landwirtschaftlichen Genossenschaften der Tschechoslowakei; 1906-1918 Vizepräsident der Österr. Zentralstelle zur Wahrung der land- und forstwirtschaftlichen Interessen in Wien
1886-1918 mährischer Landtag (1901-1906 Landesausschuss); 1898-1918 Präsident der tschechischen Sektion des mährischen Landeskulturrats, nach 1918 des mährischen Landeskulturrats; 1880-1904 Bürgermeister von Křenowitz
1920-1933 Mitglied des tschechoslowak. Senats
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1887-1918
VII. Legislaturperiode 11.03.1887-23.01.1891 (Nachwahl nach Berufung von František Šrom ins Herrenhaus)
Mähren, Landgemeinden 8 Ungarisch Hradisch, Ungarisch Ostra, Straßnitz, Holleschau, Bistřitz am Hostein, Napajedl
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Mähren, Landgemeinden 8 Ungarisch Hradisch etc.
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Mähren, Landgemeinden 8 Ungarisch Hradisch etc.
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Mähren, Landgemeinden 8 Ungarisch Hradisch etc.
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Mähren 13 tschechisch, Landgemeinden Prerau, Kojetein, Holleschau
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Mähren 13 tschechisch, Landgemeinden Prerau etc.
Klubmitgliedschaft: 1887 Český club (Böhmischer Klub); 1891 Moravský klub (Mährischer Klub) bis 6.2.1896 (Auflösung); 17.3.1896 Klub neodvislých poslanců českých (Klub der böhmischen Nationalabgeordneten); 1897 Klub svobodomyslných lidových poslanců českých (Klub der freisinnigen nationalen böhmischen Abgeordneten); 1907 Klub poslanců české strany agrární (Klub der böhmischen Agrarier), seit 25.11.1910 (Konstituierung) im Jednotný klub český (Einheitlicher Böhmischer Klub; 18.6.1913 Neugründung), seit 18.11.1916 im Český svaz (Tschechischer Verband) [1887 Národní strana na Moravě – Alttscheche; 1907 tschechischer Agrarier]
Lit.: PAW; ÖBL; BLBL; CSBA; Freund 1907; Freund 1911; Heller I; Heller II; Luft; Malíř, Biografický slovník