Russ, Viktor Wilhelm Dr. iur.
Biografie
geb. 28.05.1840 Wien
gest. 17.07.1920 Velden am Wörthersee/Vrba, Bezirk Villach, Kärnten
röm.-kath.
Vater: Wilhelm R. († 1876), Rentier
verh. (I.) 1865 Anna Franke († 1887), 1 Tochter; (II.) 1888 Gabriele Mayer, verwitw. Loewenfeld, 3 Adoptivsöhne (S der Gattin aus I. Ehe; 1 † 1911)
akademisches Gymnasium in Wien und Stiftsgymnasium Melk (Niederösterr.); 1859-1863 Studium Rechtswissenschaft Universität Prag (Böhmen); 1865 Dr. iur. Prag
Gerichtspraxis in Prag und Tetschen/Děčín (Böhmen), dann Advokaturskonzipient in Prag; seit 1865 Besitzer des Guts Schönpriesen/Krásné Březno (seit 1900 Stadt Aussig/Ústí nad Labem, Böhmen); 1879 Verkauf des Guts und Übersiedlung nach Wien, Berufspolitiker; 1891-1920 Präsident der Österr. Nordwest-Dampfschiffahrtsgesellschaft
1885-1890, 1897-1898, 1910-1920 Präsident des Donau-Vereins zur Hebung der Fluß- und Kanalschiffahrt, seit 1901 Zentralverein für Fluß- und Kanalschiffahrt in Österreich
1870-1887, 1889, 1890-1901 böhmischer Landtag
Sonstiges: Adoptivvater von Johann Loewenfeld-Russ (1873-1945), 1918-1920 österr. Staatssekretär für Volksernährung
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1871-1900
III. Legislaturperiode 03.03.1871-10.08.1871 (direkte Notwahl nach Nichtannahme des Mandats durch sieben feudal-konservativen Kandidaten)
Böhmen, Großgrundbesitz
IV. Legislaturperiode (I.) 27.12.1871-24.04.1872 (direkte Notwahl; Erlöschen des Mandats bei Zusammentritt des neugewählten Landtags)
Böhmen, Landgemeinden Dauba, Wegstadtl, Leitmeritz, Lobositz, Auscha, Böhmisch Leipa, Niemes, Haida, Zwickau, Tetschen, Bensen, Böhmisch Kamnitz, Aussig, Karbitz, Schluckenau, Hainspach, Rumburg, Warnsdorf, Teplitz, Dux, Bilin
IV. Legislaturperiode (II.) 14.05.1872-07.09.1873 (wieder gewählt)
Böhmen, Landgemeinden Dauba etc.
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Böhmen, Landgemeinden 9 Leitmeritz, Lobositz, Auscha, Wegstädtl, Aussig, Karbitz
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Böhmen, Städte 11 Karlsbad, Joachimsthal, Kaaden, Komotau, Pressnitz, Weipert
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Böhmen, Städte 11 Karlsbad etc.
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Böhmen, Städte 11 Karlsbad etc.
IX. Legislaturperiode 06.04.1897-07.09.1900
Böhmen Städte 11 Karlsbad etc.
Klubmitgliedschaft: 17.1.1872 Klub der Verfassungspartei; 1873 Klub der Linken; um 20.2.1878 fraktionslos; 1879 Klub der Liberalen; 19.11.1881 Vereinigte Linke; 1885 Deutsch-österreichischer Klub; 6.11.1888 Vereinigte deutsche Linke (23.11.1893 Vorstandsmitglied, nach 12.7.1894 geschäftsführender, 15.11.1894-Februar 1895 Obmann, dann wieder Mitglied des Vorstands); 6.11.1896 Freier Verband deutscher Abgeordneter; 1897 Deutsche Fortschrittspartei [Juni 1896 Mitgründer der Deutschen Fortschrittspartei in Böhmen]
Mitglied des Herrenhauses 14.06.1907 (auf Lebenszeit)
Verfassungspartei
Lit.: PAW; ÖBL; BLBL; Hahn 1879; PJB; Hahn 1891; Kürschner; Neue Freie Presse (Wien) v. 28.5.1920; Sterbematriken Kranzlhofen, DA Klagenfurt