Rylski (Ścibor-Rylski), Eustachy Ritter von
Biografie
geb. 18.09.1817 Dłużniów, Bezirk Sokal, Galizien
gest. 00.10.1898 Dłużniów, Bezirk Sokal, Galizien
röm.-kath.
Vater: Ludwik R. v. R. († 1864), Gutsbesitzer
verh. 1841 Ludwika Hoszowska, 3 Söhne (1 † 1883), 1 Tochter
akademisches Gymnasium in Lemberg (Galizien); bis 1836 Studium Rechtswissenschaft Universität Lemberg ohne Abschluss
1836 wegen Störung der öffentlichen Ordnung verhaftet; seit Anfang der 1840er Jahre Gutspächter, dann Besitzer der Güter Ostrów (Bezirk Stanislau/Stanisławów), Uhrynów, Dłużniów und Tudorkowice (Bezirk Sokal) sowie bis etwa 1880 Czarnołośce (Bezirk Tłumacz, Galizien)
1861-1865, 1870-1876 galizischer Landtag
Sonstiges: Schwiegervater von Jan Ritter v. Puzyna
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1870-1873, 1873-1879
III. Legislaturperiode 19.09.1870-10.08.1871 (Nachwahl nach Nichtannahme des Mandats durch Franciszek Ritter v. Torosiewicz und Seweryn Ritter v. Smarzewski)
Galizien, Großgrundbesitz
IV. Legislaturperiode 27.12.1871-21.04.1873 (Mandatsverlust wegen Nichterscheinens)
Galizien, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode 05.11.1873-22.05.1879
Galizien, Großgrundbesitz 17 Stanislau, Bohorodczany, Tłumacz, Buczacz
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub) [polnisch-konservativ]
Lit.: PSB; Gazeta Lwowska (Lemberg) v. 26.10.1898