Saxinger, Eduard
Biografie
geb. 08.05.1818 Weidenholz, Gemeinde Waizenkirchen, Bezirk Eferding (heute Bezirk Grieskirchen), Oberösterreich
gest. 05.05.1902 Linz, Oberösterreich
röm.-kath.
Vater: Johann S. († 1855), Oberpfleger, später Mitbesitzer einer Drogerie
verh. 1844 Juliana Prunnhuber († 1893), 3 Söhne (2 † jung), 2 Töchter
Normalschule in Linz; 1830-1837 Stiftsgymnasium Kremsmünster (Bezirk Steyr, heute Bezirk Kirchdorf an der Krems, Oberösterr.); 1838-1839 Polytechnikum Wien
Praxis in Drogerien in Wien; 1842 Leitung, später Besitzer der Drogerie "Haselmayers Erben" in Linz; 1849 Mitgründer und Mitglied des Ausschusses, 1852 Direktor, 1856 Kurator, 1884-1890 Präsident der Allgemeinen Sparkasse in Linz
1870-1871 Obmann des Vereins für Verschönerung der Stadt Linz und ihrer Umgebung
1861 Gemeinderat, 1868-1881 Vizebürgermeister von Linz
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1873-1879
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Oberösterreich, Städte 1 Linz, Urfahr, Ottensheim, Gallneukirchen
Klubmitgliedschaft: 1873 Fortschrittsklub, dann Klub der Linken; 25.2.1878 fraktionslos; 31.10.1878 Neuer Fortschrittsklub
Lit.: OÖ-Biografien; Slapnicka, Oberösterreich; Tages-Post (Linz) v. 6.5.1902; Lebendiges Linz 7 (1984) Nr. 37, S. 22