Schier, Josef
Biografie
geb. 02.10.1822 Harrachsdorf/Harrachov, Bezirk Starkenbach/Jilemnice, Böhmen
gest. 15.11.1906 Budweis, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Franz Sch. († 1855), Garnhändler
verh. 1851 Maria Taschek († 1895), 2 Töchter
Handelslehre in Prag (Böhmen); Kaufmann in Budweis und Bergwerksbesitzer in Sofienthal/Černá Řeka (Gemeinde Haselbach/Lísková, heute Gemeinde Klenčí pod Čerchovem, Bezirk Taus/Domažlice, Böhmen); 1856 Mitgründer und bis nach 1891 Kanzleidirektor der Sparkasse Budweis
1862 Vize-, 1866-1884 Präsident der Handels- und Gewerbekammer Budweis
1868-1883, 1885-1887, 1887-1889, 1890-1895 böhmischer Landtag; 1861-1873 Stadtrat von Budweis
Sonstiges: Bruder von Johann Schier (1811-1879), 1849 ao., 1863 o. Prof. für österr. Verfassungsrecht und Verwaltungsgesetzkunde, seit 1873 auch für Kirchenrecht Universität Prag (1872-1873 Rektor)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1868-1870, 1872-1884, 1884-1897
II. Legislaturperiode 17.10.1868-21.05.1870 (Nachwahl nach Rücktritt von Wenzel Rosenauer)
Böhmen, Handels- und Gewerbekammern
IV. Legislaturperiode 07.05.1872-07.09.1873 (Neuwahlen nach Zusammentritt des neuen Landtags)
Böhmen, Handels- und Gewerbekammern
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Böhmen, Handels- und Gewerbekammer Budweis
VI. Legislaturperiode (I.) 07.10.1879-29.11.1884 (Rücktritt nach Wahl in Böhmen, Städte 28 Budweis)
Böhmen, Handels- und Gewerbekammer Budweis
VI. Legislaturperiode (II.) 04.12.1884-23.04.1885 (Nachwahl nach Tod von Eduard Claudi)
Böhmen, Städte 28 Budweis
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Böhmen, Städte 28 Budweis
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Böhmen, Städte 28 Budweis
Klubmitgliedschaft: 17.10.1868 Klub der Liberalen; 29.10.1868 Klub der Linken; 1873 Klub der Linken; 1879 Klub der Liberalen; 19.11.1881 Vereinigte Linke; 1885 Deutsch-österreichischer Klub; 6.11.1888 Vereinigte deutsche Linke; 6.11.1896 Freier Verband deutscher Abgeordneter
Lit.: BLBL; Hahn 1879; Hahn 1885; Hahn 1891; PJB; Kürschner; Lišková; Budweiser Kreisblatt v. 17.11.1906