Schlegel, Josef
Biografie
geb. 12.08.1803 Linz, Oberösterreich (?)
gest. 14.03.1872 (nach einem Selbstmordversuch) Städtisches Krankenhaus Graz, Steiermark
röm.-kath.
Vater: Josef Sch., Fabriksbuchhalter
verh. 1836 Maria Hell, 8 Töchter (1 † jung), 2 Söhne
Polytechnisches Institut Prag (Böhmen)
1822 Adjunkt, 1823 Geometer bei der staatlichen Katastralvermessung; 1831 Direktor im Eisenwerk Frantschach, Gemeinde Gösel (heute Gemeinde Frantschach-St. Gertraud, Bezirk Wolfsberg, Kärnten); 1837 Hüttendirektor des Eisen- und Stahlwerks in Prävali/Prevalje (Bezirk Völkermarkt/Velikovec, Kärnten, heute Slowenien); 1854 in Ruhe und Übersiedlung nach Graz; seit 1841 auch Mitbesitzer des Hammerwerks Buchscheiden, Gemeinde Glanhofen (Bezirk Klagenfurt, heute Gemeinde und Bezirk Feldkirchen, Kärnten), 1844 Bau eines Stahl- und Walzwerks, 1846 Umwandlung in die Buchscheidner Eisenwerks-Gesellschaft, seit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft 1855 Verwaltungsrat, 1870 Verkauf nach wirtschaftlichen Problemen an die Hüttenberger Eisenwerks-Gesellschaft; seit der Gründung 1871 Verwaltungsrat der Voitsberger Aktien-Glasfabrik in Graz
1862-1873 Mitglied des Ausschusses der steiermärkischen Sparkasse in Graz
1861-1869, 1869-1870 steiermärkischer Landtag; 1861-1868 Gemeinderat von Graz
Sonstiges: Schwager von Franz v. Rosthorn (1796-1877), Industrieller und 1850-1870 Präsident der Handels- und Gewerbekammer Klagenfurt; Schwiegervater von Hermann Frh. v. Königsbrunn (1823-1907), 1868-1892 Professor für Landschaftsmalerei an der Zeichenakademie in Graz
Abgeordneter des Reichstags 10.07.1848-14.11.1848 (Rücktritt wegen beruflicher Unabkömmlichkeit und mangelnder politischer Bildung)
Kärnten, Völkermarkt
auch gewählt in Kärnten, Villach, dort Mandatsverzicht
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1865, 1867-1869, 1869-1870
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865
Steiermark, Handels- und Gewerbekammern
II. Legislaturperiode (I.) 20.05.1867-00.08.1869 (?, Rücktritt als Landtagsabgeordneter im August 1869, nimmt aber noch bis 30.8.1869 an der Session der Delegation teil)
Steiermark, Handels- und Gewerbekammern
II. Legislaturperiode (II.) 15.12.1869-21.05.1870 (wieder gewählt nach Wiederwahl in den Landtag)
Steiermark, Handels- und Gewerbekammern
Klubmitgliedschaft: 1861 Deutsche Autonomisten; Juli 1863 Klub der Linken; 15.11.1864 Liberale Linke; 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub; 2.10.1867 Klub der Linken
Lit.: ÖBL; Wurzbach; Hahn 1867; Weidinger-Kanatschnig, Bleistatt; Köstler, Familie von Rosthorn; Neue Freie Presse (Wien) v. 16.3.1872, Abendblatt; HHStA, Wahlakten K. 45