Schlesinger, Josef
Biografie
geb. 31.12.1831 (Eigenangabe; 30.12.1831 lt. Taufeintrag) Mährisch Schönberg/Šumperk, Mähren
gest. 10.04.1901 Sanatorium Guggenberg, Brixen, Tirol
röm.-kath.
Vater: Josef Sch., Weber
ledig
Volks- und Bürgerschule in Mährisch Schönberg; 1850 Vorbereitungskurs, 1851-1858 ordentl. Hörer Polytechnikum Wien; 1865 Lehramtsprüfung für Oberrealschulen für darstellende Geometrie, Mathematik und Maschinenlehre
zunächst Weberlehre und 3 Jahre Webergehilfe in Mährisch Schönberg; 1850 Diurnist bei der Bezirkshauptmannschaft Mährisch Schönberg; neben dem Studium Erteilung von Privatunterricht; 1858 Arbeit im Vermessungswesen; 1859 Aushilfsassistent, 1860 Assistent am Institut für deskriptive Geometrie Polytechnikum Wien; 1865-1870 Lehrer für Geometrie und Mathematik an einer privaten Realschule in Wien, 1866 Privatdozent für grafisches Rechnen (Graphostatik), 1869 auch für Geometrie der Lage Polytechnikum Wien; 1870 ao., 1871 o. Professor für Mathematik, Geometrie und Mechanik Forstakademie Mariabrunn (Gemeinde Hadersdorf-Weidlingau, heute Stadt Wien); 1875 o. Professor für darstellende und praktische Geometrie Hochschule für Bodenkultur Wien (1876-1877, 1889-1890 Rektor); 1901 in Ruhe
1896-1901 niederösterr. Landtag; 1895-1901 Gemeinderat von Wien
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1891-1901
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Niederösterreich, Städte 8 Wien VIII. Bezirk (Josefstadt)
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Niederösterreich, Städte 8 Wien VIII. Bezirk
X. Legislaturperiode 31.01.1901-10.04.1901 (Tod)
Niederösterreich, Städte 8 Wien VIII. Bezirk
Klubmitgliedschaft: 1891 Freie Vereinigung für wirtschaftliche Reform auf christlicher Grundlage; 1897 Christlich-soziale Vereinigung [christlichsozial]
Lit.: PAW; ÖBL; BLBL; Wien-Lexikon; PJB; Hahn 1891; Reichspost (Wien) v. 12.4.1901; Kürschner; Taufmatriken Šumperk, ZA Opava