Schneider, Ernst
Biografie
geb. 19.10.1850 Wien
gest. 17.07.1913 Wien
röm.-kath.
Vater: Georg Sch. († 1888), Staatstelegrafeninspekteur
verh. 1875 Bertha Schmollinger, 5 Söhne, 2 Töchter
5 Klassen Gymnasium in Zara/Zadar (Dalmatien); Oberrealschule in Wien; ao. Hörer Polytechnikum Wien
Ausbildung zum Feinmechaniker als Praktikant der k.k. Telegrafenwerkstätte in Wien; Mechanikergehilfe in Wien und im Ausland, u.a. in Berlin, Budapest und London; 1872 Mechaniker in Währing (seit 1892 Stadt Wien), Erzeugung von astronomischen, geodätischen und physikalischen Präzisionsgeräten
1881 Mitgründer der Gesellschaft zum Schutz des Handwerks, 1882 Mitgründer und Sekretär, 1885-1896 Obmann des Nachfolgevereins Österreichischer Reformverein in Wien; 1881-1890, 1893-1907 Schriftführer des Gewerbe-Genossenschaftstags in Wien; 1887-1891 Obmann, 1891-1913 Obmann-Stellvertreter der Genossenschaft (bis 1911 der Maschinenbauer und) Mechaniker in Wien
1890-1913 niederösterr. Landtag (1911-1913 Landesausschuss)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1891-1907
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Niederösterreich, Städte 15 Sechshaus, Fünfhaus, Gaudenzdorf, Ober-Meidling, Unter-Meidling, Rudolfsheim, Penzing, Simmering
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Niederösterreich, Städte 15 Wien XI., XII., XIII., XIV. und XV. Bezirk (Simmering, Meidling, Hietzing, Rudolfsheim und Fünfhaus)
X. Legislaturperiode 05.02.1901-30.01.1907
Niederösterreich, Städte 15 Wien XI., XII., XIII., XIV. und XV. Bezirk
Klubmitgliedschaft: 1891 Freie Vereinigung für wirtschaftliche Reform auf christlicher Grundlage; 1897 Christlich-soziale Vereinigung [1891 Antisemit; 1897 christlichsozial]
Lit.: ÖBL; Reichspost (Wien) v. 18.7.1913