Schöffel, Josef
Biografie
geb. 29.07.1832 Příbram, Böhmen
gest. 07.02.1910 Mödling, Niederösterreich
röm.-kath.
Vater: Josef Sch. († 1853), Bergoberamtskassier
verh. 1863 Wilhelmine Hallama († 1909), 1 Tochter
Hauptschule in Příbram; 1841-1847 Piaristengymnasium in Budweis (Böhmen); 1847-1848 Philosophische Lehranstalt in Budweis
1849 Eintritt in die Armee, 1854 Unter-, 1859 Oberleutnant; 1863 außer Dienst, im Krieg 1866 Etappenkommandant am Wiener Nordbahnhof; freier Journalist und Schriftsteller und Haus- und Realitätenbesitzer in Wien und Mödling; "Retter des Wienerwalds"
1881 Mitgründer und bis 1903 Mitglied des Direktoriums der Sparkasse Mödling; 1886 Mitgründer und Kurator, 1888 Direktor auf Lebenszeit des Hyrtlschen Waisenhauses in Mödling
1878-1902 niederösterr. Landtag (1884-1902 Landesausschuss); 1873-1885 Gemeinderat, 1873-1882 Bürgermeister von Mödling
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1873-1885
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Niederösterreich, Landgemeinden 10 Hietzing, Purkersdorf, Mödling, Bruck a.d. Leitha, Schwechat, Hainburg
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Niederösterreich, Landgemeinden 10 Hietzing etc.
Klubmitgliedschaft: 1873 Fortschrittsklub; 1879 Klub der Vereinigten Fortschrittspartei; 2.4.1881 fraktionslos
Memoiren: Erinnerungen aus meinem Leben (Wien 1905)
Lit.: ÖBL; BLBL; Wien-Lexikon; DBA; Hahn 1873; Hahn 1879; Moßler, Schöffel