Schreiner, Gustav Dr. iur.
Biografie
geb. 11.06.1847 Nemělkau/Nemělkov (heute Nemilkov, Gemeinde Velhartice), Bezirk Klattau/Klatovy, Böhmen
gest. 14.06.1922 Oberstankau/Horní Staňkov, Gemeinde Marschowitz/Maršovice (heute Gemeinde Hlavňovice), Bezirk Schüttenhofen/Sušice, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Martin Sch. († 1862), Gutsbesitzer
verh. 1878 Amalie Noll, 4 Söhne (2 † jung), 1 Tochter († jung)
bis 1864 Gymnasium in Klattau/Klatovy, Pilsen, Jičín und Leitmeritz/Litoměřice (Böhmen); seit 1864 Studium Rechtswissenschaft Universitäten Prag (Böhmen) und 1866-1867 Wien; 1870 Dr. iur. Prag
kurz im Gerichtsdienst als Rechtspraktikant am Bezirksgericht Bergreichenstein/Kašperské Hory (Bezirk Schüttenhofen/Sušice, Böhmen) und als Auskultant in Wien und Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen, Niederösterr.), dann Notariatskandidat in Prag; 1876 Notar in Neuern/Nýrsko (Bezirk Klattau), 1897-1908 in Pilsen (Böhmen); seit 1862 Besitzer des Guts Oberstankau und seit 1901 des Guts Nemělkau, seit 1902 Verwaltung durch seine Söhne; 15.11.1908-22.2.1910 Minister ohne Portefeuille (deutscher Landsmannmin.); 1917-1918 Vizepräsident des Ernährungsrats beim Amt für Volksernährung
Gründungsmitglied des Deutschen Schulvereins (1880), des Deutschen Böhmerwaldbunds, des Deutschen landwirtschaftlichen Zentralverbands für Böhmen (1886)
1895-1913 böhmischer Landtag; 1897 Vize-, 1899-1908 Präsident der deutschen Sektion des böhmischen Landeskulturrats
Sonstiges: Neffe von Emanuel Ritter v. Forster
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1901-1918
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Böhmen, allgemeine Wählerklasse 16 Budweis, Schweinitz, Neuhaus, Neubistritz, Wittingau, Kaplitz, Gratzen, Hohenfurth, Krumau, Kalsching, Oberplan, Prachatitz, Wallern, Winterberg, Bergreichenstein, Hartmanitz, Neuern
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Böhmen 105, Landgemeinden Deutsch Gabel, Zwickau, Niemes ohne die Ortsgemeinde Zetten, sowie aus dem Gerichtsbezirk Weißwasser die Ortsgemeinden Jesowai, Kleinbösig, Neudorf, Niedergruppai, Niederrokitai, Nosadl, Oberrokitai und Wiska
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Böhmen 105, Landgemeinden Deutsch Gabel etc.
Klubmitgliedschaft: 1901 Deutsche Fortschrittspartei; 28.3.1906 Deutsche Agrarpartei; 1907 Deutschnationaler Verband; 4.12.1908 Nationalverband der deutschfreiheitlichen Abgeordneten; 26.2.1910 Gruppe der deutschen Agrarpartei im Deutschen Nationalverband; 1911 Deutsche Agrarpartei bis 12.10.1917 (Auflösung) im Deutschen Nationalverband, seit 22.1.1918 (Gründung) im Verband der deutschnationalen Parteien [deutschfortschrittlich; 1906 Deutsche Agrarpartei]
Lit.: PAW; ÖBL; BLBL; Freund 1907; Freund 1911; Sudetendeutsche Lebensbilder I; Nationale, UA Wien