Schrems, Johann
Biografie
geb. 16.03.1824 Erlet, Gemeinde Kirchdorf am Inn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
gest. 29.03.1905 Kirchdorf am Inn, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
röm.-kath.
Vater: Josef Sch. († 1870), Landwirt
verh. 1851 Theresia Steinhögl, keine Kinder
Landwirt (Adambauer) in Erlet, vor 1897 Übergabe des Hofs an einen Neffen
1870-1890 oberösterr. Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1871, 1873-1879
III. Legislaturperiode 20.02.1871-10.08.1871 (Wahl zunächst nicht angenommen, Ablehnung des Mandats vom Landtag nicht genehmigt)
Oberösterreich, Landgemeinden Vöcklabruck, Frankenmarkt, Schwanenstadt, Mondsee, Gmunden, Ischl, Ried, Obernberg, Haag, Schärding, Raab, Engelszell, Peuerbach, Braunau, Mauerkirchen, Mattighofen, Wildshut
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Oberösterreich, Landgemeinden 5 Ried, Obernberg, Haag, Braunau, Mattighofen, Mauerkirchen, Wildshut
Klubmitgliedschaft: 1873 Klub des rechten Zentrums [katholisch-konservativ]
Lit.: ÖBL; OÖ-Biografien; Slapnicka, Oberösterreich; Oberösterreichische Volkszeitung (Ried i. I.) v. 31.3.1905