Schuhmeier, Franz
Biografie
geb. 11.10.1864 Wien
gest. 11.02.1913 (ermordet) Wien
röm.-kath.; 1891 konfessionslos
Vater: Eduard Sch., Bandmachergeselle, , dann Hausmeister und Geschäftsdiener
verh. 1886 Cäcilie (Cilli) Ditz, 2 Töchter, 1 Sohn (4 weitere Kinder † jung)
1871-1879 Volksschule in Wien-Matzleinsdorf
1879 Ziseleurlehre in Wien, nach einer Augenverletzung abgebrochen; noch 1879 Hilfsarbeiter in einer Buchbinderei in Wien; 1880 Arbeiter in der Fleischhauerei eines Onkels in Wagstadt/Bílovec (Schlesien); 1882 Arbeiter in einer Buntpapierfabrik in Wien; 1889 in der Verwaltung des sozialdemokrat. Parteiblatts "Arbeiter-Zeitung" in Wien; 1891-1913 Herausgeber, seit 1893 auch leitender Redakteur der "Volkstribüne" in Wien; 1896-1898 auch Reichsparteisekretär der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei
1889 Mitgründer und 1890-1893 Obmann des Arbeitervereins "Apollo" in Neulerchenfeld (seit 1892 Stadt Wien); 1894-1896 Obmann der Wiener Allgemeinen Arbeiterkrankenkasse; 1901 Mitgründer des Vereins "Volksheim" (heute Volkshochschule Ottakring) in Wien
1910-1913 niederösterr. Landtag; 1900-1913 Gemeinderat von Wien
Sonstiges: Familienname lt. Tauf- und Trauungseintrag Schuhmayer
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1901-1913
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Niederösterreich, allgemeine Wählerklasse 5 Wien XVI., XVII., XVIII. und XIX. Bezirk (Ottakring, Hernals, Währing, Döbling)
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Niederösterreich 26, Stadt Wien XVI. Bezirk (Ottakring) 1
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-11.02.1913 (Tod)
Niederösterreich 6, Stadt Wien II. Bezirk (Leopoldstadt) 2
auch gewählt in Niederösterreich 26, Stadt Wien XVI. Bezirk 1, dort Mandatsverzicht
Klubmitgliedschaft: 1901 Sozialdemokratischer Verband; 1907 Klub der deutschen Sozialdemokraten im Verband der sozialdemokratischen Abgeordneten; 1911 Klub der deutschen Sozialdemokraten
Lit.: PAW; ÖBL; DBA; Wien-Lexikon; Freund 1907; Freund 1911; Schmidt/Czeike, Schuhmeier; Ascher, Schuhmeier; Burghauser/Schuhmeier; Gröller, Im Spannungsfeld