Schürer, Franz
Biografie
geb. 23.11.1822 Prag, Böhmen
gest. 27.02.1886 Stein a.d. Donau (heute Stadt Krems), Bezirk Krems, Niederösterreich
röm.-kath.
Vater: Josef Sch., Apothekerssohn; unehel. Kind, Mutter Theresia Kyri (Kyrle), vom Vater legitimiert
verh. 1844 Anna Feldmüller, verwitw. Solterer, keine Kinder; 2 Söhne (1 † 1859), 1 Tochter aus I. Ehe der Frau
Gymnasium in Krems; Philosophische Jahrgänge Universität Prag
Landwirt und Weinbauer in Stein a.d. Donau und Baumgarten, Gemeinde Mautern (Bezirk Krems)
Mitgründer der Freiwilligen Feuerwehr und des Vorschussvereins Stein
1861-1886 niederösterr. Landtag; 1858-1886 Bürgermeister von Stein a.d. Donau
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1867-1879, 1885-1886
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870
Niederösterreich, Landgemeinden St. Pölten, Melk, Herzogenburg, Atzenbruck, Neulengbach, Hainfeld, Lilienfeld, Kirchberg, Scheibbs, Mank, Gaming, Waidhofen a.d. Ybbs, St. Peter, Amstetten, Haag, Ybbs, Krems, Mautern, Spitz, Langenlois, Gföhl, Persenbeug, Pöggstall, Kirchberg am Wagram, Zwettl, Großgerungs, Weitra, Ottenschlag, Allentsteig, Waidhofen a.d. Thaya, Raabs, Dobersberg, Litschau, Schrems
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Niederösterreich, Landgemeinden St. Pölten etc.
IV. Legislaturperiode 27.12.1871-07.09.1873
Niederösterreich, Landgemeinden St. Pölten etc.
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Niederösterreich, Landgemeinden 3 Krems, Gföhl, Kirchberg am Wagram, Langenlois, Mautern, Pöggstall, Persenbeug, Spitz, Horn, Eggenburg
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-27.02.1886 (Tod)
Niederösterreich, Landgemeinden 3 Krems etc.
Klubmitgliedschaft: 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub; 2.10.1867 Klub der Linken; 27.1.1869 Klub der neuen Linken; Ende April 1871 Klub der äußersten Linken; 17.1.1872 Klub der Verfassungspartei; 1873 Fortschrittsklub; 13.12.1876 fraktionslos; 1.2.1877 Klub der Linken; 10.5.1879 fraktionslos; 1885 Deutsch-österreichischer Klub
Lit.: ÖBL; BLBL; Kremser Wochenblatt v. 6.3.1886; Taufmatriken Prag-Maria Schnee, AHM Prag; Sterbematriken Stein a.d. Donau, DA St. Pölten