Schwarzenberg, Friedrich (Bedřich) Prinz Dr. iur.
Biografie
geb. 30.10.1862 Worlik/Orlík, Gemeinde Altsattel/Staré Sedlo (heute Gemeinde Orlík nad Vltavou), Bezirk Písek, Böhmen
gest. 02.12.1936 Tochowitz/Tochovice, Bezirk Blatná, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Karl III. Fürst Sch. († 1904), Herrschaftsbesitzer
verh. 1890 Christiane Gräfin Schönborn († 1918), keine Kinder
Privaterziehung, 1880 Matura am akademischen Gymnasium in Prag (Böhmen); 1880-1884 Studium Rechtswissenschaft Universität, seit 1882 tschechische Universität Prag; 1886 Dr. iur. Prag
1904 Besitzer des Gutes Tochowitz; seit dem Tod seines Neffen Fürst Karl V. 1914 bis Ende 1920er Jahre Vermögensverwalter der Schwarzenbergschen Sekundogenitur; 1906-1936 Präsident der Ersten Böhmischen Wechselseitigen Versicherungsanstalt in Prag
1898-1926 Präsident des Spiritus-Industrie-Vereins in Prag; 1904 Vize-, 1913-nach 1924 Präsident des Böhmischen Forstvereins; 1908 Vize-, 1909-1928 Präsident der Gesellschaft des Böhmischen Landesmuseums; Präsident des Verbands der tschechischen landwirtschaftlichen Genossenschaften Böhmens
1893-1901, 1903-1913 böhmischer Landtag; 1909-1918 Präsident des böhmischen Landeskulturrats; 1889-1904 Obmann der Bezirksvertretung Mühlhausen/Milevsko (Böhmen), 1904-1918 der Bezirksvertretung Písek
Sonstiges: Sohn von Karl III., Bruder von Karl IV. Fürst Schwarzenberg; Schwiegersohn von Karl Friedrich Graf Schönborn; Schwager von Jan Graf Lažanský, Franz Fürst Thun-Hohenstein, Franz Josef Graf Silva-Tarouca, Johann Graf Schönborn, Ferdinand Alfons Graf Trauttmansdorff
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1895-1907
VIII. Legislaturperiode 03.12.1895-22.01.1897 (Nachwahl nach Rücktritt seines Bruders Karl Prinz Schwarzenberg)
Böhmen, Großgrundbesitz fideikommissarisch
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Böhmen, Städte 28 Budweis
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Böhmen, Städte 28 Budweis
Klubmitgliedschaft: 1895 Klub der Konservativen; 1897 Gruppe der Abgeordneten des böhmischen konservativen Großgrundbesitzes (27.9.1898-September 1906 Obmann-Stellvertreter) [konservativer Großgrundbesitz]
Mitglied des Herrenhauses 14.06.1907 (auf Lebenszeit)
Gruppe der Rechten (1911 Exekutivkomitee)
Lit.: ÖBL; BLBL; CSBA; Navrátil, Almanach 1901-1906; Navrátil, Almanach právníků; Schwarzenberg, Geschichte