Siwula, Jan
Biografie
geb. 25.01.1862 Paszczyna (heute Gemeinde Dębica), Bezirk Ropczyce, Galizien
gest. 02.04.1931 Paszczyna (heute Gemeinde Dębica), Bezirk Ropczyce, Galizien
röm.-kath.
Vater: Marcin S., Landwirt
verh. 1891 Maria Wolak, 4 Kinder
Volksschule in Paszczyna
Landwirt in Paszczyna
1913-1914 galizischer Landtag; 1903-1914 Bezirksvertretung Ropczyce; Gemeinderat, 1896-1903 Bürgermeister von Paszczyna
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1911, 1917-1918
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Galizien 43, Landgemeinden Pilzno, Brzostek, Dębica, Ropczyce (Doppelwahlkreis)
XII. Legislaturperiode 03.07.1917-12.11.1918 (Ersatzmann nach Rücktritt von Mikołaj Graf Rey-Werszowec)
Galizien 43, Landgemeinden Pilzno etc. (Doppelwahlkreis)
Klubmitgliedschaft: 1907 Polskie Stronnictwo Ludowe (Polnische Volkspartei); 9.4.1908 Koło polskie (Polenklub); 1917 Koło polskie (Polenklub) [1907 polnische Volkspartei; 1917 polnische Volkspartei-Piast]
Lit.: PSB; SBDRL; Freund 1907; Binder