Skarbek, Aleksander Graf Dr. iur.
Biografie
geb. 18.01.1874 Jordanowice, Kreis Grodzisk, Russisch Polen (heute Stadt Grodzisk Mazowiecki, Woiwodschaft Masowien, Polen)
gest. 31.05.1922 Lemberg, Galizien
röm.-kath.
Vater: Henryk Graf S. († 1904), Großgrundbesitzer
verh. 1901 Felicja Szczepańska, verwitw. Gräfin Fredro, keine Kinder
Gymnasium in Lemberg und bis 1894 in Stryj (Galizien); 1894-1898 Studium Rechtswissenschaft Universität Innsbruck (Tirol); 1899 Dr. iur. Innsbruck
1898 Konzeptspraktikant an der Statthalterei in Lemberg, 1899 an der Bezirkshauptmannschaft Przemyśl (Galizien); 1901 Statthaltereikonzipist in Lemberg; 1904 Ausscheiden aus dem Staatsdienst und Verwaltung seiner Güter Beńkowa Wisznia, Rudki, Podhajczyki, Jatwięgi und Jaremków (Bezirk Rudki), Nikłowice und Orchowice (Bezirk Mościska, Galizien); 1915-1917 in der Schweiz, nach Wiedereröffnung des Reichsrats Rückkehr nach Österreich
1908-1914 galizischer Landtag; 1904-1914 Bezirksvertretung Rudki (1904-1914 Obmann)
1919-1922 Mitglied des polnischen verfassungsgebenden Sejm
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1909-1918
XI. Legislaturperiode 20.10.1909-30.03.1911 (Nachwahl nach Tod von Wojciech Graf Dzieduszycki)
Galizien 26, Städte Sambor, Gródek Jagielloński
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Galizien 53, Landgemeinden Sądowa Wisznia, Rudki, Stara Sól, Sambor ohne die Ortsgemeinden Torczynowice, Torhanowice und Mrozowice, sowie die Ortsgemeinden Dublany und Kranzberg (Gerichtsbezirk Łąka) (Doppelwahlkreis)
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub; 1911-23.3.1916 Obmann-Stellvertreter); 5.4.1918 fraktionslos [polnischer Nationaldemokrat]
Lit.: ÖBL; PSB; Freund 1911; Binder; Wątor, Słownik działaczy Narodowej Demokracji