Skaret, Ferdinand
Biografie
geb. 09.09.1862 (Eigenangabe; 10.09.1862 lt. Taufeintrag) Reichenberg/Liberec, Böhmen
gest. 03.01.1941 Wien
röm.-kath.; nach 1895 konfessionslos
Vater: Franz Skarik [sic], Tuchmachergeselle
verh. (I.) 1887 Rosa Böhm (geschieden), mind. 2 Töchter (1 † jung), 1 Sohn; (II.) 1921 Karoline Theresia (Lotte) Klein
Volksschule in Reichenberg
Tischlerlehre, dann Tischlergehilfe, seit 1880 in Wien; Sekretär der Tischlergewerkschaft und Redakteur der "Tischler-Zeitung" in Wien; 1898 Sekretär, nach 1918 Zentralsekretär der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Wien; 1932 in Ruhe; 1906 Mitgründer und Gesellschafter der Hammerbrotwerke (Aufnahme der Produktion 1909) und seit 1908 Gesellschafter der "Wiener Volksbuchhandlung" (1935 behördlich aufgelöst)
1893 Mitgründer und bis 1907 Obmann des Verbands der Gewerkschaften und Fachvereine der Holzarbeiter und verwandten Berufe, seit 1900 Verband der Holzarbeiter Österreichs; Mitglied des Präsidiums der sozialdemokrat. Reichsgewerkschaftskommission; 1902 Mitgründer und Mitglied des Vorstands des Kunsumvereins "Vorwärts" in Wien
1906-1923 Gemeinderat von Wien
Mitglied der österr. provisor., konstit. Nationalversammlung, bis 1930 des Nationalrats
Sonstiges: erst am 14.4.1908 offizielle behördliche Bewilligung des Namenswechsels von Skarik zu Skaret
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1918
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Niederösterreich 24, Stadt Wien XIV. Bezirk (Rudolfsheim)
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Niederösterreich 24, Stadt Wien XIV. Bezirk
Klubmitgliedschaft: 1907 Klub der deutschen Sozialdemokraten im Verband der sozialdemokratischen Abgeordneten; 1911 Klub der deutschen Sozialdemokraten (Mitglied des Präsidiums)
Lit.: PAW; ÖBL; BLBL; Wien-Lexikon; Freund 1907; Freund 1911; Freund 1919; Freund 1920; Magaziner, Wegbereiter; Arbeiter-Zeitung (Wien) v. 10.9.1932; Taufmatriken Liberec, SOA Litoměřice