Skene, Alfred
Biografie
geb. 15.05.1815 Verviers, Niederlande (seit 1831 Belgien)
gest. 14.05.1887 Wien
röm.-kath.
Vater: Philipp William S. († 1842), Tuchfabrikant
verh. (I.) 1846 Franziska v. Rosenbaum († 1861), 2 Söhne, 1 Tochter; (II.) 1886 Louise Zigeuner v. Blumendorf
Salzmann'sche Erziehungsanstalt in Schnepfenthal (heute Stadt Waltershausen, Sachsen-Coburg-Gotha, heute Thüringen)
1831 Eintritt in die Armee als Kadett, 1833 Unter-, 1839 Oberleutnant, 1846 außer Dienst; Arbeit in der Tuchfabrik der Familie in Brünn (Mähren); 1847 Gründung einer Tuchfabrik in Alexowitz/Alexovice (heute Stadt Ivančice, Bezirk Brünn), später weiterer Betriebe, u.a. der "Prerauer Zuckerfabriken der Gebrüder Skene" in Prerau/Přerov (Mähren), 1855 auch Übernahme der Tuchfabrik in Brünn; 1866 Übersiedlung nach Wien, Chef des Heeresausrüstungs-Konsortiums; 1869-1875 (Auflösung) Gründer und Gesellschafter der "Gesellschaft für Heeres-Ausrüstung von Skene und Consorten" in Wien (bis 1874 Erzeugung und Lieferung der gesamten Ausrüstung außer Waffen)
1861-1867 Vizepräsident der Handels- und Gewerbekammer Brünn; 1875 Mitgründer und bis 1887 Präsident des Industriellen Klubs in Wien
1861-1877 mährischer Landtag; 1861-1869 Gemeindevertretung, 1864-1866 Bürgermeister von Brünn
Sonstiges: Vater von Alfred Frh. v. Skene; Schwiegervater von Bohuslav Frh. v. Widmann
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1865, 1867-1871, 1875-1879, 1879-1886
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865
Mähren, Handels- und Gewerbekammern
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870 (Neuwahlen nach Zusammentritt des neuen Landtags)
Mähren, Handels- und Gewerbekammern
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Mähren, Handels- und Gewerbekammern
V. Legislaturperiode 21.10.1875-29.01.1879 (Nachwahl nach Rücktritt von Johann Gögl; Rücktritt)
Niederösterreich, Handels- und Gewerbekammer Wien
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Mähren, Städte 10 Neutitschein, Stramberg, Freiberg, Fulnek, Frankstadt, Mährisch Ostrau, Mistek, Braunsberg
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-07.05.1886 (Rücktritt aus Gesundheitsgründen)
Mähren, Städte 10 Neutitschein etc.
Klubmitgliedschaft: 1861 Großösterreichische Partei; Juli 1863 Klub der Linken; 25.6.1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub bis Ende September 1867 (Auflösung); Oktober 1867 Klub des linken Zentrums (Obmann) bis 29.10.1868 (Auflösung); 1.5.1871 Klub der Linken; 1875 Klub der Linken; 24.11.1876 fraktionslos; 27.11.1876 Fortschrittsklub; 1879 Klub der Vereinigten Fortschrittspartei; 19.11.1881 Vereinigte Linke; 1885 Deutsch-österreichischer Klub
Lit.: ÖBL; NDB; BLBL; Hahn 1867; Hahn 1879; Hahn 1885; Heller I; Industrielle; Altösterr. Unternehmer; 60 Jahre Industrieller Klub; Fasora, Svobodný občan; Historická encyklopedie podnikatelů; Malíř, Biografický slovník