Skrzyński, Ludwik Ritter von
Biografie
geb. 00.00.1816 Lemberg, Galizien
gest. 01.02.1881 Wien
röm.-kath.
Vater: Wincenty R. v. S. († 1850), Herrschaftsbesitzer
verh. 1846 Seweryna Gräfin Fredro († 1855), 1 Sohn, 1 Tochter
wahrscheinlich Studium Universitäten Lemberg und Berlin
Besitzer der Güter Nozdrzec sowie Bartkówka und Pawłokoma (heute beide Gemeinde Dynów; alle Bezirk Brzozów) und Bylice (Bezirk Sambor, Galizien); 1867 Mitgründer und bis 1881 Verwaltungsrat der Galizischen Hypothekenbank; im Verwaltungsrat weiterer galizischer Unternehmen, v.a. der Bauindustrie; seit 1848 auch publizistisch tätig
1858-1860 Mitglied des Ausschusses, 1865-1868 Vizepräsident der galizischen Landwirtschaftsgesellschaft; 1855-1865 und 1870-1881 Mitglied des Ausschusses, 1857-1867 des Kuratoriums der Galizischen Sparkasse in Lemberg
1861-1878 galizischer Landtag
Sonstiges: Bruder von Ignacy Ritter v. Skrzyński; Schwiegervater von Kazimierz Graf Badeni (1846-1909), 1883-1908 Mitglied des galizischen Landtags, 1888-1895 Statthalter von Galizien, 1895-1897 Ministerpräsident
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1867, 1875-1878, 1879-1881
II. Legislaturperiode 20.05.1867-22.09.1867 (Rücktritt aus Gesundheitsgründen)
Galizien, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode 01.02.1875-08.11.1878 (Nachwahl nach Rücktritt von Alojzy Ritter v. Bocheński; Rücktritt wegen Ablehnung der Okkupation Bosnien-Herzegowinas, die dagegen vom Polenklub befürwortet wurde)
Galizien, Großgrundbesitz 14 Brzeżany, Przemyślany, Podhayce
VI. Legislaturperiode 18.11.1879-01.02.1881 (Tod)
Galizien, Großgrundbesitz 9 Sambor, Staremiasto, Turka, Drohobycz, Rudki
Klubmitgliedschaft: 1867 Koło polskie (Polenklub); 1875 Koło polskie (Polenklub); 6.6.1878 fraktionslos; 1879 Koło polskie (Polenklub) [1875 polnischer Liberal-Demokrat]
Lit.: PSB; Hahn 1879; Żychliński, Złota księga