Slavík, Jan Dr. iur.
Biografie
geb. 13.09.1846 Neuötting/Nový Etink, Gemeinde Wčelnitz/Včelnice (heute Gemeinde Nová Včelnice), Bezirk Kamenitz a.d. Linde/Kamenice nad Lipou, Böhmen
gest. 11.10.1910 Neuhaus/Jindřichův Hradec, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Václav S. († 1864), Gastwirt
verh. 1874 Albertina Kubešová, 4 Söhne (2 † jung)
Gymnasium in Neuhaus; seit 1867 Studium Rechtswissenschaft Universität Prag (Böhmen); 1873 Dr. iur. Prag
Advokaturskonzipient in Pilsen (Böhmen), um 1875 in Neuhaus; 1878 Advokat in Neuhaus
Obmann der Měšťanská Beseda (städtischer Bürgerverein) und des Turnvereins "Sokol" in Neuhaus
1890-1901 böhmischer Landtag; 1907-1910 Obmann der Bezirksvertretung Neuhaus; Gemeinderat von Neuhaus
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1891-1898
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Böhmen, Städte 27 Wittingau, Neuhaus, Soběslau, Pocátek, Moldauthein, Lischau, Schweinitz, Netolic, Wodňan
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-15.06.1898 (Rücktritt wegen der Unmöglichkeit, sein politisches Programm - Föderalisierung und Selbständigkeit der Länder der böhmischen Krone - zu verwirklichen und wegen der wohlwollenden Politik der Jungtschechen gegenüber der Regierung)
Böhmen, Städte 27 Wittingau etc.
Klubmitgliedschaft: 1891 Klub neodvislých poslanců českých (Klub der böhmischen Nationalabgeordneten); 1897 Klub svobodomyslných lidových poslanců českých (Klub der freisinnigen nationalen böhmischen Abgeordneten) [Národní strana svobodomyslná - Jungtscheche]
Lit.: PAW; ÖBL; BLBL; CSBA; Hahn 1891; Kürschner; Navrátil, Almanach právníků