Smolka, Franciszek Dr. iur.
Biografie
geb. 05.11.1810 Kałusz, Galizien
gest. 04.12.1899 Lemberg, Galizien
röm.-kath.
Vater: Wincenty S. († 1823), Beamter der Salinenverwaltung
verh. 1840 Leocadia v. Bäcker († 1861), 3 Söhne, 1 Tochter
Privaterziehung; Dominikanergymnasium in Lemberg; bis 1831 Studium Rechtswissenschaft Universität Lemberg; 1836 Dr. iur. Lemberg (1845 Aberkennung, 1849 Wiederverleihung)
1831 Konzeptspraktikant an der Kammerprokuratur in Lemberg; 1834 Advokaturskonzipient, 1840 Advokat in Lemberg, 1841 Verhaftung und Anklage wegen Hochverrats, 1845 Verurteilung zum Tod, jedoch begnadigt und entlassen, aber Verlust des Doktorats und der Advokatur; Advokaturskonzipient in Lemberg; 1848 Vizepräsident des Nationalrats und Organisator der Nationalgarde in Lemberg; August 1848 Wiederzulassung als Advokat in Lemberg; Kauf mehrerer Güter im Bezirk Stryj (Galizien)
1868 Mitgründer und bis 1871 Obmann der (polnischen) National-Demokratischen Gesellschaft in Lemberg
1861-1899 galizischer Landtag (1866-1889 Landesausschuss); 1861-1879 Stadtvertretung von Lemberg
Sonstiges: Vater von Stanisław Ritter v. Smolka
Abgeordneter des Reichstags 10.07.1848-07.03.1849 (Nachwahl, nachdem die erste Wahl, bei der er nicht kandidiert hatte, für ungültig erklärt wurde)
Galizien, Lubaczow
parlamentarische Funktionen:
14.9.-11.10.1848 Erster Vizepräsident
11.10.-20.12.1848, 20.1.-7.3.1849 Präsident (er leitete seit 6.10.1848 die Sitzungen, wurde am 11.10. durch Akklamation, am 12.10. förmlich zum Präsidenten gewählt, leitete auch bei der Wiedereröffnung in Kremsier am 22.11.1848 die Sitzung und wurde wieder gewählt)
1.8.-28.11.1848 Verfassungsausschuss (Fünfer-Kommission zur Ausarbeitung des Verfassungsentwurfes)
Klubmitgliedschaft: Polnische Vereinigung
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1865, 1870-1873, 1873-1877, 1879-1893
I. Legislaturperiode 11.05.1861-20.09.1865
Galizien, Stadt Lemberg
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Galizien, Stadt Lemberg
IV. Legislaturperiode 29.12.1871-21.04.1873 (Mandatsverlust wegen Nichterscheinens)
Galizien, Stadt Lemberg
V. Legislaturperiode 04.11.1873-18.10.1877 (Rücktritt)
Galizien, Städte 1 Lemberg
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885 (Nachwahl nach Mandatsverzicht von Otto Hausner -Doppelwahl, Option für Galizien, Städte 7 Sambor etc.)
Galizien, Städte 1 Lemberg
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Galizien, Städte 1 Lemberg
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-14.03.1893 (Rücktritt)
Galizien, Städte 1 Lemberg
parlamentarische Funktionen:
14.10.1879-14.3.1881 Erster Vizepräsident
14.3.1881-22.4.1885, 2.10.1885-23.1.1891, 16.4.1891-14.3.1893 Präsident
9.4.-16.4.1891 Alterspräsident
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub) [polnischer Demokrat]
Mitglied des Herrenhauses 01.04.1893 (auf Lebenszeit; nicht angelobt)
Lit.: ÖBL; PSB; Wurzbach; Wien-Lexikon; PAB; PJB; Hahn 1879; Adwokatów Polskich; Widmann, Smolka