Sommaruga, Guido Freiherr von Dr. iur.
Biografie
geb. 22.01.1842 Wien
gest. 11.01.1895 Wien
röm.-kath.
Vater: Franz Frh. v. (1838) S. († 1884), Rat am Merkantilgericht; nach 1855 Sektions- bzw. Ministerialrat im Finanzministerium, seit 1867 Advokat
verh. 1870 Sidonie v. Miller zu Aichholz, 4 Söhne, 2 Töchter († jung)
bis 1859 Akademisches Gymnasium in Wien; 1859-1863 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien; 1864 Dr. iur. Wien
1864 Auskultant am Landesgericht Wien; 1867 Advokaturskonzipient, 1871 Advokat in Wien
1862 Mitgründer und Mitglied des Ausschusses des Österr. Alpenvereins; 1891 Gründungsmitglied des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus in Wien
1880-1895 niederösterr. Landtag; 1877-1887 Gemeinderat von Wien
Sonstiges: Sohn von Franz (1815-1884), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung (Böhmen, Elbogen-Eger), Enkel von Franz (1780-1860), März-Juli 1848 Unterrichtsminister, Bruder von Erwin Frh. v. Sommaruga (1844-1897), seit 1879 ao. Professor für Chemie Universität Wien; Schwager von Vinzenz Ritter v. Miller zu Aichholz
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1885-1895
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Niederösterreich, Städte 3 Wien III. Bezirk (Landstraße)
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-11.01.1895 (Tod)
Niederösterreich, Städte 3 Wien III. Bezirk
Klubmitgliedschaft: 1885 Deutsch-österreichischer Klub; 6.11.1888 Vereinigte deutsche Linke [deutschfortschrittlich]
Lit.: ÖBL; PJB; Hahn 1885; Hahn 1891; Kürschner; Juristische Blätter (Wien) v. 20.1.1895