Soukup, František Dr. iur.
Biografie
geb. 22.08.1871 Steinlhota/Kamenná Lhota, Gemeinde Sudějow/Sudějov (heute Gemeinde Čestín), Bezirk Kuttenberg/Kutná Hora, Böhmen
gest. 11.11.1940 Sanatorium Podol/Podolí, seit 1922 Söhnetadt Prag, Böhmen
röm.-kath.; 1913 konfessionslos
Vater: František S. († 1890), Gastwirt und Kutscher
verh. (I.) 1898 Marie Znamenáčková (1911 getrennt, 1919 geschieden), keine Kinder; (II.) 1919 Marie Široká, 1 Tochter
Volksschule in Zbraslawitz/Zbraslavice (Bezirk Kuttenberg); bis 1890 Gymnasium in Časlau/Čáslav und Kolín (Böhmen); 1890-1892 Studium Rechtswissenschaft tschechische Universität Prag (wegen politischer Agitation relegiert) und 1895-1896 Universität Graz (Steiermark); 1899 Dr. iur. deutsche Universität Prag
Advokaturskonzipient, 1900 Verteidiger in Strafsachen, 1907 Advokat in Prag; seit der Studienzeit journalistisch tätig, 1897 Mitgründer und Redakteur der sozialdemokrat. Parteizeitung "Právo lidu" (Volksrecht) in Prag; 1915 kurzfristig verhaftet; nach der deutschen Okkupation 1939 verhaftet, an den Folgen der Haft gestorben
Juli 1918 Geschäftsführer des Národní výbor česko-slovenský (Tschechoslowakischer Nationalausschuss) in Prag; November 1918-1919 tschechoslowak. Justizminister; Mitglied der revolutionären Nationalversammlung (Vizepräsident), 1920-1938 des Senats (1920-1929 Vizepräsident, 1929-1938 Präsident); bis 1921 Vorsitzender der tschechoslowakischen Sozialdemokratie
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1911, 1913-1918
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Böhmen 6, Stadt Prag VII. Bezirk (Holleschowitz-Bubna)
XII. Legislaturperiode 13.05.1913-12.11.1918 (Nachwahl nach Tod von Vilém Černý)
Böhmen 35, Landgemeinden Schlan, Kladno
Klubmitgliedschaft: 1907 Klub českých sociálních demokratů (Klub der böhmischen Sozialdemokraten) im Verband der sozialdemokratischen Abgeordneten; 1911 Klub českých poslanců sociálně demokratických (Klub der böhmischen Sozialdemokraten), seit 18.11.1916 im Český svaz (Tschechischer Verband) [1907 Sozialdemokrat (Mitglied der Gesamtparteiexekutive); 1910 tschechischer Sozialdemokrat (Mitglied der Parteiexekutive, seit 1917 Parteiobmann)]
Lit.: PAW; ÖBL; BLBL; CSBA; Freund 1907; Wilhelm; Donaumonarchie; Luft; Seifert, Padlým Hrdinům; Tváře našich parlamentů