Spangher, Johann (Giovanni Battista, Giambattista) Dr. iur.
Biografie
geb. 24.06.1802 (25.06.1802) Villesse, Bezirk Gradisca, Görz und Gradisca
gest. 05.07.1852 Villesse, Bezirk Gradisca, Görz und Gradisca
röm.-kath.
Vater: Giovanni Battista Sp., Schmied
verh. 1842 Orsola Vianella, mind. 2 Söhne, 2 Töchter
Studium Rechtswissenschaft Universität Padua (Lombardo-Venetien, seit 1866 Italien)
zunächst im staatlichen Justizdienst, u.a. Bezirkskommissär und Richter in Monastero, Gemeinde Aquileja (heute Aquileia, Bezirk Monfalcone, Görz und Gradisca); nach 1840 Advokat in Monfalcone, seit 1847 in Görz
Sonstiges: der am 20.2.1848 gewählte Nachfolger Dr. iur. Karl Doljak (Doliak), Advokat in Gradisca, trat nicht mehr in den Reichstag ein
Abgeordneter des Reichstags 30.11.1848-22.01.1849 (Nachwahl nach Rücktritt von Karl Catinelli; Urlaubsantritt am 22.1.1849, Rücktritt mitgeteilt am 6.2.1849)
Küstenland (Görz und Gradisca), Stadt Görz
Klubmitgliedschaft: Dezember 1848 Zentral-Klub bis 13.1.1849; 17.1.1849 Linkes Zentrum
Lit.: HHStA, Wahlakten K. 46