Spaun, Maximilian Reichsritter von Dr. iur.
Biografie
geb. 07.06.1827 Steyr, Oberösterreich
gest. 10.03.1897 St. Pölten, Niederösterreich
röm.-kath.
Vater: Franz R. v. S. († 1829), Kreiskommissär
verh. 1855 Karoline Lötz, 1 Sohn
1837-1838 Schottengymnasium in Wien; 1838-1846 Stiftsgymnasium Kremsmünster (Bezirk Steyr, heute Bezirk Kirchdorf an der Krems, Oberösterr.); 1846-1850 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien
zunächst im Gerichtsdienst in Oberösterreich, 1853 Auskultant; 1854 Bezirksamtsaktuar in Baden (Niederösterr.), dann in Urfahr (heute Stadt Linz, Oberösterr.); 1858 Notar in Krumau/Český Krumlov (Böhmen), 1860 in Enns (Bezirk Linz, Oberösterr.), 1880 in St. Pölten
Sonstiges: Vater von Maximilian Frh. v. Spaun (1856-1909), Glasindustrieller ("Johann Lötz Witwe") in Klostermühle/Klášterský Mlýn (heute Stadt Rejštejn, Bezirk Schüttenhofen/Sušice, Böhmen)
1874-1884 oberösterr. Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1878-1897
V. Legislaturperiode 22.10.1878-22.05.1879 (Nachwahl nach Rücktritt von August Göllerich)
Oberösterreich, Städte 2 Freistadt, Leonfelden, Oberneukirchen, Zwettl a.d. Rodl, Königswiesen, Weißenbach, Perg, Schwertberg, Prägarten, Tragwein, Grein, Rohrbach, Aigen, Haslach, Lembach, Neufelden, Enns, St. Florian, Steyeregg, Mauthausen, St. Georgen a.d. Gusen
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Oberösterreich, Städte 2 Freistadt etc.
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Oberösterreich, Städte 2 Freistadt etc.
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Oberösterreich, Städte 2 Freistadt etc.
Klubmitgliedschaft: 1879 Klub der Vereinigten Fortschrittspartei; 19.11.1881 Vereinigte Linke; 1885 Deutscher Klub; 30.3.1886 fraktionslos; 5.4.1886 Deutsch-österreichischer Klub; 6.11.1888 Vereinigte deutsche Linke
Lit.: Hahn 1879; Hahn 1891; PJB; Kürschner; OÖ-Biografien; Slapnicka, Oberösterreich