Stalitz, Carlo Marziale Ritter von Valrisano (1869)
Biografie
geb. 11.01.1843 Triest
gest. 01.04.1907 Triest
röm.-kath.
Vater: Carlo Giovanni St. R. v. V. (1869), Großhändler
verh. († vor 1900), 1 Sohn († 1888), 3 Töchter (1 † 1900, 1 † 1901)
seit 1863 Großhändler in Triest; 1871 Mitglied der Direktion, 1885 Präsident der "Societá dell' Acquedotto di Aurisina" in Triest (Wasserversorgung der Stadt)
1897-1907 Vizepräsident des Triester patriotischen Landeshilfsvereins vom Roten Kreuz
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1887-1897
VII. Legislaturperiode 28.01.1887-23.01.1891 (Nachwahl nach Rücktritt von Giovanni v. Vucetich)
Triest, Handels- und Gewerbekammer
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-22.01.1897
Triest, Handels- und Gewerbekammer
Klubmitgliedschaft: Klub des liberalen Zentrums
Lit.: PJB; Hahn 1891; Wiener Zeitung v. 5.4.1907