Starck, Johann Anton Edler von (1837), Freiherr von (1873)
Biografie
geb. 04.12.1808 Graslitz/Kraslice, Böhmen
gest. 22.05.1883 Tschemin/Čeminy, Bezirk Mies/Stříbro, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Johann David Edler v. (1837) St. († 1841), Herrschafts-, Fabriks- und Bergwerksbesitzer
verh. 1830 Agnes Mühlig († 1882), keine Kinder
Gymnasium in Pilsen (Böhmen); Polytechnisches Institut in Prag (Böhmen) und Gewerbe-Institut in Berlin
1829 Eintritt, 1841 Gesellschafter und Leiter der Firma "Johann David Starck" (chemische Industrie, Glasfabriken, Bergbau) mit zahlreichen Produktionsstätten v.a. in den Bezirken Pilsen, Rokycan/Rokycany und Falkenau/Falknov (heute Sokolov) in Westböhmen; 1841 Kauf des Guts Tschemin, 1851 des Guts Stienowitz/Štěnovice (Bezirk Pilsen)
1861-1866, 1867-1870, 1872-1883 böhmischer Landtag
Abgeordneter des Reichstags 25.07.1848-07.03.1849
Böhmen, Mies
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1865
I. Legislaturperiode 27.05.1861-20.09.1865
Böhmen, Handels- und Gewerbekammern
Klubmitgliedschaft: Unionisten
Mitglied des Herrenhauses 20.01.1869 (auf Lebenszeit)
Lit.: ÖBL; Hahn 1873; Hahn 1879; Prochaska, Starck; Hantschel, Biographien; Egerländer Biografisches Lexikon; Historická encyklopedie podnikatelů