Steffens, Peter
Biografie
geb. 23.03.1818 Aachen, Rheinprovinz, Preußen (heute Nordrhein-Westfalen)
gest. 09.09.1879 Maria Enzersdorf, Bezirk Mödling, Niederösterreich
röm.-kath.
Vater: Peter St., Fabrikant
verh. 1842 Aloisia Jungbauer, 1 Tochter
Polytechnische Schule Stuttgart
1839 Direktor einer Tuchfabrik in Goldenkron/Zlatá Koruna (Bezirk Krumau/Český Krumlov, Böhmen); 1846 Kauf der Fabrik, Umwandlung in eine Gießerei und Maschinenfabrik; 1879 in Konkurs
1861-1876 Vizepräsident der Handels- und Gewerbekammer Budweis (Böhmen)
1861-1870, 1872-1879 böhmischer Landtag
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1861-1870, 1872-1879
I. Legislaturperiode 29.04.1861-20.09.1865
Böhmen, Handels- und Gewerbekammern
II. Legislaturperiode 20.05.1867-21.05.1870
Böhmen, Landgemeinden Budweis, Lischau, Schweinitz, Frauenberg, Moldauthein, Krumau, Kalsching, Oberplan, Kaplitz, Gratzen, Hohenfurth, Neuhaus, Lomnitz, Wittingau, Neubistritz
IV. Legislaturperiode 07.05.1872-07.09.1873 (Neuwahlen nach Zusammentritt des neuen Landtags)
Böhmen, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Böhmen, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: 1861 Unionisten; 1867 Herbst-Kaiserfeld'scher Klub bis Ende September 1867 (Auflösung); Oktober 1867 Klub des linken Zentrums bis 29.10.1868 (Auflösung); Anfang 1869 Klub der Linken; 1873 Klub des Zentrums
Lit.: Wurzbach; BLBL; DBA; Lišková; Hantschel, Biographien; Neue Freie Presse (Wien) und Bohemia (Prag) v. 12.9.1879