Steiner, Leopold Edler von (1916)
Biografie
geb. 18.10.1857 Prag, Böhmen
gest. 16.01.1927 Sanatorium Hera, Wien
röm.-kath.
Vater: Johann St. († 1876), Portier
verh. 1884 Anna Hackl, 2 Töchter, 1 Sohn
Volksschule in Grinzing (seit 1892 Stadt Wien)
Zimmermalerlehre, dann Malergeselle, seit 1883 Zimmermaler und 1886-1892 auch Branntweiner in Oberdöbling (seit 1892 Stadt Wien), um 1912 Aufgabe des Betriebs
1905-1920 Oberkurator der niederösterr. Landes-Hypothekenanstalt; 1913-1927 Präsident des Landesverbands für Fremdenverkehr in Wien und Niederösterreich
1895-1918 niederösterr. Landtag (1896-1905 Landesausschuss); 1888-1892 Gemeindeausschuss von Oberdöbling; 1891-1919 Gemeinderat, 1917-1918 Stadtrat von Wien
November 1918-1919 Landeshauptmann, 1919-1920 Landeshauptmann-Stellvertreter von Niederösterreich
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1895-1911
VIII. Legislaturperiode 09.05.1895-22.01.1897 (Nachwahl nach Tod von Guido Frh. v. Sommaruga)
Niederösterreich, Städte 3 Wien III. Bezirk (Landstraße)
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Niederösterreich, Städte 3 Wien III. Bezirk
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Niederösterreich, Städte 3 Wien III. Bezirk
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Niederösterreich 8, Stadt Wien III. Bezirk (Landstraße) 2
Klubmitgliedschaft: Christlich-soziale Vereinigung
Lit.: ÖBL; BLBL; Wien-Lexikon; PJB; Reichspost (Wien) v. 17.1.1927