Steininger, Thomas
Biografie
geb. 03.12.1817 (04.12.1817 lt. Taufeintrag) Hollenstein (heute Gemeinde Kirchberg am Walde), Bezirk Gmünd, Niederösterreich
gest. 06.02.1872 Zwettl, Niederösterreich
röm.-kath.
Vater: Johann St. († 1851), Weber
verh. vor 1853 Viktoria Kastner, 1 Sohn, 2 Töchter
bis 1843 Studium Rechtswissenschaft
1843 Beamter an der Gefällen- und Domänen-Hofbuchhaltung in Wien; 1845 Konzeptspraktikant am Magistrat Krems (Niederösterr.); März 1848 Gerichtsaktuar in Kirchberg am Walde; 1850 Gemeinde- und Sparkassensekretär in Zwettl
Abgeordneter des Reichstags 05.12.1848-07.03.1849 (Nachwahl nach Rücktritt von Ignaz Mascha)
Niederösterreich, Weitra
Lit.: Schwarz, Waldviertler Abgeordnete; HHStA, Wahlakten K. 4; Taufmatriken Kirchberg am Walde-Hollenstein, Pfarrmatriken Zwettl-Stadt, DA St. Pölten; Information Friedel Moll, Stadtarchiv Zwettl