Streit, Ignaz Ritter von (1858), Freiherr von (1860)
Biografie
geb. 28.04.1808 Leitomischl/Litomyšl, Böhmen
gest. 18.09.1879 Prag, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Anton St., Galanteriehändler
verh. 1838 Theresia Weeber, 2 Töchter
Gymnasium und bis 1825 Philosophische Lehranstalt in Leitomischl; 1825-1829 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien
seit 1829 im Gerichtsdienst in Mähren, zunächst Gerichtspraktikant, 1831 Auskultant am Magistrat Brünn, 1833-1834 als Rat und Syndikus dem Magistrat Strassnitz/Strážnice (Bezirk Göding/Hodonín), 1835-1837 dem Magistrat Nikolsburg/Mikulov zugeteilt; 1837 Kriminalrat in Kremsier/Kroměříž; 1840 Magistrats- und Kriminalrat in Iglau/Jihlava; September 1848 Ministerialkommissär für die Gerichtsorganisation in Mähren und Schlesien; 1849 dem Innen- und Justizministerium zugeteilt; August 1849 Appellationsrat in Brünn; 1850 Landesgerichtspräsident in Znaim/Znojmo, 1851 in Olmütz; September 1853 Leiter, November 1853 Präsident des Oberlandesgerichts Eperjes/Prešov (Ungarn, heute Slowakei), betraut mit der Organisation des Gerichtswesens im Gebiet Eperjes-Kassa/Kaschau/Košice; 1860 Vizepräsident des Oberlandesgerichts Prag; 1863 Präsident des Oberlandesgerichts Brünn, 1867 des Oberlandesgerichts Prag; 1867-1879 Mitglied Staatsgerichtshof
1848 provisorischer (Vizepräsident), 1863-1865 mährischer Landtag
Sonstiges: Schwager von August Weeber; Schwiegervater von Moritz Frey, seit 1869 (Namens- und Titelübertragung) Frh. v. Streit (1826-1890), 1876 Präsident des Oberlandesgerichts Brünn, 1880-1881 Justizminister, 1881-1890 Präsident des Oberlandesgerichts Wien
Abgeordneter des Reichstags 10.07.1848-07.03.1849
Mähren, Eisenberg
Klubmitgliedschaft: 28.9.1848 Zentrumsklub
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1864-1865
I. Legislaturperiode 12.11.1864-20.09.1865 (Nachwahl nach Tod von Jakob Sitka)
Mähren, Städte Iglau, Trebitsch, Groß Meseritsch, Datschitz, Teltsch, Zlabings, Jamnitz, Neustadtl, Saar, Bystřitz, Großbittesch
Lit.: ÖBL; Wurzbach; Malíř, Biografický slovník; Hugelmann, Landtage; Bohemia (Prag) v. 19.9.1879; Juristische Blätter (Wien) v. 21.9.1879; AVA, Justizministerium, Präsidium K. 194 Standesausweis; Taufmatriken Litomyšl, SOA Hradec Králové