Strobach, Josef
Biografie
geb. 24.12.1852 (Eigenangabe, 23.12.1852 lt. Taufeintrag) Wernstadt/Verneřice, Bezirk Tetschen/Děčín, Böhmen
gest. 11.05.1905 Wien
röm.-kath.
unehel. Kind, Mutter Maria Anna St., Tochter einer Inwohnerin
verh. 1878 Therese Breitebner († 1890), 3 Töchter, 2 Söhne
Volksschule in Wernstadt
1865 Buchhandelslehre in Wernstadt; 1870 Aspirant, 1871 Expeditor im Postamt Wernstadt; noch 1871 Austritt aus dem Postdienst; längere Deutschlandreise; 1872 Übersiedlung nach Wien, Arbeit bei einem Buch- und Lehrmittelhändler; 1878-1893 auch Teilhaber einer Buchbinderei; 1883 Lehrmittelhändler in Wien, 1899 Verpachtung bzw. Verkauf des Geschäfts (bis 1901 weitergeführt unter dem Namen Fexer & Schindler)
1892-1896 Obmann des Vereins der Hausbesitzer, 1893 Obmann-Stellvertreter, 1894-1896 und 1903-1905 Obmann des Wählervereins der Vereinigten Christen im V. Bezirk (Margareten) in Wien; 1894-1896 Obmann-Stellvertreter des Zentralverbands der Hausbesitzer-Vereine von Wien und Umgebung
1896-1905 niederösterr. Landtag (1896-1905 Landmarschall-Stellvertreter); 1893 Gemeinderat, 1895 Stadtrat, 1896-1897 Bürgermeister, 1897-1905 Vizebürgermeister von Wien
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1897-1905
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-07.09.1900
Niederösterreich, Städte 5 Wien V. Bezirk (Margarethen)
X. Legislaturperiode 31.01.1901-11.05.1905 (Tod)
Niederösterreich, Städte 5 Wien V. Bezirk
Klubmitgliedschaft: Christlich-soziale Vereinigung
Lit.: PAW; ÖBL; Wien-Lexikon; PJB; Reichspost (Wien) v. 12.5.1905; Taufmatriken Verneřice, SOA Litoměřice