Styrcea (Stârcea; bis 1880 Styrzza), Viktor Ritter von, Freiherr von (1880)
Biografie
geb. 02.02.1839 Krasna Ilski, Bezirk Storozynetz, Bukowina
gest. 10.10.1908 Czernowitz, Bukowina
griech.-orth.
Vater: Emanuel (Emanoil) Ritter, Frh. (1880) v. St. († 1896), Gutsbesitzer
verh. (I.) 1861 Pulcheria Freiin v. Petrinò-Armis († 1869), 1 Tochter, 1 Sohn; (II.) 1892 Nina Wiesner
Gymnasium in Czernowitz; 1853 Theresianum in Wien; 1853-1858 Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt (Niederösterr.)
Offizier, 1858 Leutnant, 1860 Oberleutnant und außer Dienst; Gutsbesitzer in der Bukowina und in Rumänien, lebte in Czernowitz
1882-1887 Präsident der Gesellschaft für rumänische Kultur und Literatur in der Bukowina; Präsident der Bukowinaer Landwirtschaftsgesellschaft
1870-1873, 1874-1875, 1881-1898 Bukowinaer Landtag
Sonstiges: Bruder von Eugen Frh. v. Styrcea; Schwager von Vasyl v. Wolan; Vater von Johann (Ioan) Frh. v. Styrcea (1867-1944), 1906-1912 Gesandter in Chile; Schwiegervater von Konstantin Ritter v. Neculiţă-Popovici (Nikolitza-Popowicz, 1865-1924), 1911-1917 Mitglied des Bukowinaer Landtags; gleichzeitig mit der Anerkennung des Freiherrntitels 1880 Namensänderung von Styrzza auf Styrcea
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1879-1894
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Bukowina, Großgrundbesitz 2. Wahlkörper
VII. Legislaturperiode 22.09.1885-23.01.1891
Bukowina, Großgrundbesitz 2. Wahlkörper
VIII. Legislaturperiode 09.04.1891-21.12.1894 (?, Rücktritt während Vertagung der Session aus Gesundheitsgründen)
Bukowina, Großgrundbesitz 2. Wahlkörper
Klubmitgliedschaft: 1879 Klub des rechten Zentrums; 14.12.1882 Klub des liberalen Zentrums; 1885 Klub des rechten Zentrums; 1891 Klub der Konservativen [rumänische Nationalpartei]
Lit.: Wurzbach; Hahn 1885; Kürschner; Svoboda; Ceauşu, Parlamentarism; Predescu