Suppan (Supan), Josef Dr. iur.
Biografie
geb. 09.01.1828 Innsbruck, Tirol
gest. 05.07.1902 Laibach, Krain
röm.-kath.
Vater: Jakob S. († 1872), Forstmeister
verh. 1856 Anna Dimitz, 4 Töchter, 1 Sohn
Gymnasium in Meran (Tirol), Laibach und Innsbruck; Philosophische Jahrgänge Universität Innsbruck; 1846-1850 Studium Rechtswissenschaft Universitäten Innsbruck, seit 1847 Wien und Graz (Steiermark); 1851 Dr. iur. Graz
1851 Konzeptspraktikant an der Kammerprokuratur in Laibach, dann Rechtspraktikant in Bruneck (Tirol); 1852-1854 Advokaturskonzipient in Laibach und Cilli/Celje (Steiermark), unterbrochen durch 6 Monate Dienst bei der Staatsanwaltschaft in Laibach; 1854 Advokat in Eperjes/Prešov (Komitat Sáros, Ungarn, heute Slowakei), 1856 in Rudolfswert/Novo Mesto (Krain), 1861 in Laibach; 1890 in Ruhe; 1886-1902 Direktor der Krainischen Sparkasse in Laibach; 1869-1894 Mitglied Reichsgericht; 1898-1902 Mitglied Staatsgerichtshof
führender deutscher Funktionär in Laibach, 1868 Mitgründer und bis 1902 Obmann des Konstitutionellen Vereins
1861-1867, 1867-1868, 1870-1874 Krainischer Landtag (1861-1867 Landesausschuss, 1866-1867 Landeshauptmann-Stellvertreter); 1856-1861 Gemeinderat von Rudolfswert; 1864-1883 Gemeinderat, 1869-1871 Bürgermeister von Laibach
Sonstiges: Bruder von Alexander Supan (1847-1920), 1884-1909 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Verlags "Justus Perthes Geographische Anstalt" in Gotha und Herausgeber von "Petermanns Geographische Mitteilungen", 1909-1920 o. Professor für Geographie Universität Breslau
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1873-1879
V. Legislaturperiode 10.11.1873-22.05.1879
Krain, Städte 2 Adelsberg, Idria, Ober-Laibach, Laas, Radmannsdorf, Neumarktl, Stein, Krainburg, Lack
Klubmitgliedschaft: 1873 Fortschrittsklub; 7.12.1876 fraktionslos; 25.1.1877 Klub der Linken
Lit.: ÖBL; Wurzbach; Slovenski Biografski Leksikon; Dvorak; Laibacher Zeitung v. 7.7.1902; Taufmatriken Innsbruck-Mariahilf, TLA Innsbruck; Hauptmatrikel, UA Wien