Šusteršič (Šušteršič), Ivan Dr. iur.
Biografie
geb. 29.05.1863 Oberdorf/Gorenja Vas, Gemeinde Reifnitz/Ribnica, Bezirk Gottschee/Kočevje, Krain
gest. 07.10.1925 Laibach, Krain
röm.-kath.
Vater: Valentin Š. († 1885), Bezirksamtsvorsteher
verh. 1891 Bogomila Šuman, 3 Söhne (1 † jung, 1 gefallen 1915), 1 Tochter († jung)
Volksschule in Reifnitz; 1873-1875 Gymnasium in Krainburg/Kranj (Krain), 1875-1881 in Laibach; 1881-1885 Studium Rechtswissenschaft Universität Wien; 1889 Dr. iur. Graz (Steiermark)
1886 Advokaturskonzipient, 1894-1918 und seit 1923 Advokat in Laibach; November 1918-Ende 1922 im Exil in der Schweiz
1895 Mitgründer der Zveza kranjskih posojilnic (Verband der krainischen Darlehenskassen), 1909 Mitgründer und bis 1912 Präsident der Nachfolgeorganisation Gospodarska sveza (Wirtschaftsverband) in Laibach; 1895 Mitgründer und Präsident der Ljudska posojilnica (Volkskreditbank) in Laibach
1901-1918 Krainischer Landtag (1912-1918 Landeshauptmann)
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1896-1898, 1901-1918
VIII. Legislaturperiode 01.10.1896-22.01.1897 (Nachwahl nach Tod von Karol Klun)
Krain, Landgemeinden 1 Laibach, Ober-Laibach, Littai, Sittich, Reifnitz, Groß-Laschitz
IX. Legislaturperiode 27.03.1897-05.04.1898 (Rücktritt)
Krain, Landgemeinden 1 Laibach etc.
X. Legislaturperiode 31.01.1901-30.01.1907
Krain, allgemeine Wählerklasse
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Krain 2, Landgemeinden Laibach
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Krain 2, Landgemeinden Laibach
Klubmitgliedschaft: 1896 Klub der Konservativen; 1897 Slovanska krščansko-narodna sveza (Slavischer christlich-nationaler Verband; Obmann); 1901 Slawisches Zentrum (Obmann); 10.6.1902 Slovanska zveza (Slawischer Verband; bis 26.3.1903 und seit 19.5.1903 Obmann); 1907 Slovenski Klub (Slowenischer Klub; Obmann), seit der Gründung November 1908 auch Obmann der Narodna sveza (Nationalvereinigung) als Leitungsgremium der südslawischen Klubs; 1911 Hrvatsko slovenska zajednica (Kroatisch-slowenische Vereinigung; Obmann) im Hrvatsko slovenski Klub (Kroatisch-slowenischer Klub; bis 12.11.1912, 20.5.1913-4.3.1914 Obmann); 29.5.1917 Jugoslovanski klub (Südslawischer Klub); 16.11.1917 fraktionslos [Katoliška Narodna Stranka (slowenisch-katholische Nationalpartei; 1902 Obmann); 1905 Slovenska ljudska stranka (slowenische Volkspartei; Nachfolgepartei, Obmann), 1909 Vseslovenska ljudska stranka (Allslowenische Volkspartei; Nachfolgepartei, bis 1917 Obmann); Dezember 1917 Slovenska kmečka stranka (slowenische Bauernpartei; Gründer und Obmann)
Sonstiges: nahm an der letzten Sitzung des Abgeordnetenhauses am 12.11.1918 teil
Lit.: PAW; ÖBL; Slovenski Biografski Leksikon; Freund 1907; Freund 1911; Wilhelm; Donaumonarchie: Pleterski, Šušteršič; Rahten, Šusteršič; Taufmatriken Ribnica, DA Laibach