Szeptycki, Jan Ritter von, Graf (1871)
Biografie
geb. 01.10.1836 Przyłbice, Bezirk Jaworów, Galizien
gest. 13.11.1912 Przyłbice, Bezirk Jaworów, Galizien
röm.-kath.
Vater: Piotr Ritter v. Sz. († 1843), Herrschaftsbesitzer
verh. 1861 Zofia Gräfin Fredro († 1904), 7 Söhne (2 † jung)
1848-1854 Gymnasium in Lemberg (Galizien), 1856 Matura als Externist; außerordentlicher Hörer an der philosophischen Fakultät der Universität Lemberg
Besitzer der Herrschaft Przyłbice, bis 1890 (Übergabe an seinen Sohn Kazimierz) der Güter Dziewiętniki, Jatwięgi und Kołohury (Bezirk Bóbrka, Galizien) sowie seit 1856 der Herrschaft Łaszczów (Russisch-Polen, heute Woiwodschaft Lublin, Polen)
1870-1876, 1882-1912 galizischer Landtag; 1867-1877, 1884-1912 Bezirksvertretung Jaworów (1867-1870 Bezirksausschuss, 1891-1912 Obmann)
Sonstiges: Schwiegersohn von Aleksander Graf Fredro (1793-1876), Schriftsteller; Vater von Erzbischof Andrej, Kazimierz und Stanisław Graf Szeptycki (1867-1950), 1918-1919 polnischer Generalstabschef, 1923 Kriegsminister
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1870-1873
III. Legislaturperiode 15.09.1870-10.08.1871
Galizien, Landgemeinden Przemyśl, Niżankowice, Jarosłau, Sieniawa, Radymno, Jaworów, Krakowiec, Mościska, Sądowa wisznia
IV. Legislaturperiode 28.12.1871-21.04.1873 (Mandatsverlust wegen Nichterscheinens)
Galizien, Landgemeinden Przemyśl etc.
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub)
Mitglied des Herrenhauses 17.09.1899 (auf Lebenszeit)
Gruppe der Rechten
Lit.: PSB; Prus, Patriarcha Galicyjski; Górski, Podolacy