Tarnowski, Jan Józef Graf
Biografie
geb. 05.12.1826 Chorzelów (heute Gemeinde Mielec), Bezirk Mielec, Galizien
gest. 11.04.1898 Chorzelów (heute Gemeinde Mielec), Bezirk Mielec, Galizien
röm.-kath.
Vater: Michał Graf T. († 1831), Herrschaftsbesitzer
verh. 1853 Karolina Gräfin Tarnowska († 1888), 6 Söhne (2 † jung), 4 Töchter (2 † jung)
Polytechnikum Wien; seit 1847 landwirtschaftliche Akademie Hohenheim (heute Stadt Stuttgart, Württemberg)
Besitzer des Guts Chorzelów; 1863-1865 im Exil zunächst in Posen/Poznań (Preußen, heute Woiwodschaft Großpolen, Polen), dann in England; bekannter Rennstallbesitzer
1867-1876 galizischer Landtag; 1867-1890 Bezirksvertretung Mielec (1867-1870 Obmann)
Sonstiges: Schwiegersohn von Jan Bogdan, Schwager von Jan Dzierżysław und Stanisław Graf Tarnowski und Franciszek Graf Mycielski
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1870, 1871, 1873-1877, 1879-1885
II. Legislaturperiode 17.01.1870-31.03.1870 (Nachwahl nach Rücktritt von Stanisław Morgenstern, Karol Ritter v. Rogawski und Daniel Sulikowski; Rücktritt von 30 galizischen Abgeordneten wegen Bevorzugung der Deutschen und Ablehnung der galizischen Resolution)
Galizien, Landgemeinden Jaslo, Brzostek, Frysztak, Rzeszów, Głogów, Lancut, Przeworsk, Leżajsk, Sokołów, Ułanów, Rozwadów, Tarnobrzeg, Nisko, Tyczyn, Strzyżów, Tarnów, Tuchów, Dąbrowa, Żabno, Dębica, Pilzno, Ropczyce, Kolbuszów, Mielec, Zassów
III. Legislaturperiode 24.05.1871-10.08.1871
Galizien, Landgemeinden Jaslo etc.
V. Legislaturperiode 05.11.1873-01.10.1877 (Rücktritt, da Familienverhältnisse die Anwesenheit zu Hause verlangen)
Galizien, Landgemeinden 7 Ropczyce, Mielec, Tarnobrzeg, Rozwadów
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-23.04.1885
Galizien, Landgemeinden 7 Ropczyce, Mielec, Radomyśl, Tarnobrzeg, Rozwadów
Klubmitgliedschaft: Koło polskie (Polenklub) [polnisch-konservativ]