Teuschl, Josef Michael
Biografie
geb. 04.09.1828 St. Pölten, Niederösterreich (?)
gest. 27.03.1887 Wien
röm.-kath.
Vater: Michael T. († 1855), Kaufmann
verh., mind. 1 Sohn
seit 1851 Großhändler in Triest
seit Jänner 1887 Vizepräsident der Handels- und Gewerbekammer Triest
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1873-1876, 1876-1882
V. Legislaturperiode (I.) 04.11.1873-29.08.1876 (Rücktritt wegen zahlreicher sonstiger Verpflichtungen)
Triest, Handels- und Gewerbekammer
V. Legislaturperiode (II.) 24.10.1876-22.05.1879 (wieder gewählt)
Triest, Handels- und Gewerbekammer
VI. Legislaturperiode 07.10.1879-03.01.1882 (Rücktritt wegen der Kritik des Kaisers, die Triestiner Abgeordneten würden gegenüber der Regierung eine faktiöse Opposition betreiben, und der Unmöglichkeit, unter den gegebenen Umständen das Mandat pflichtgetreu ausüben zu können)
Triest, Handels- und Gewerbekammer
Klubmitgliedschaft: 1873 Klub der Linken; 18.12.1878 fraktionslos; 1879 Klub der Liberalen (2.5.-19.11.1881 Obmann-Stellvertreter); 19.11.1881 Vereinigte Linke
Lit.: Wurzbach; Hahn 1873; Hahn 1879; Neue Freie Presse (Wien) v. 28.3.1887