Theumer, Josef
Biografie
geb. 18.10.1823 Schmiedeberg/Šmídeberk (heute Kovářská), Bezirk Pressnitz/Přísečnice, Böhmen
gest. 23.04.1898 Theresienstadt/Terezín, Bezirk Leitmeritz/Litoměřice, Böhmen
röm.-kath.
Vater: Franz Th. († 1847), Lehrer
verh. 1858 Katharina Pelikan, 2 Töchter
bis 1840 Akademisches und Neustädter Gymnasium in Prag (Böhmen); 1840-1842 Philosophische Jahrgänge und 1842-1846 Studium Rechtswissenschaft Universität Prag
seit 1846 im Staatsdienst in Böhmen, zunächst Konzeptspraktikant, 1849 Konzeptsadjunkt am Gubernium bzw. an der Statthalterei in Prag, nach 1849 an den Bezirkshauptmannschaften in Prag, Saaz/Žatec und Chrudim, zuletzt Bezirkskommissär; 1855 Adjunkt am Bezirksamt Aussig/Ústí nad Labem; 1857 Kreiskommissär in Leitmeritz; 1863 Bezirksvorsteher in Niemes/Mimoň (Bezirk Böhmisch Leipa/Česká Lípa); 1868 Bezirkshauptmann in Trautenau/Trutnov, 1871 aus politischen Gründen suspendiert; 1872 Bezirkshauptmann in Dauba/Dubá, 1882 in Böhmisch Leipa, 1884 in Hohenelbe/Vrchlabí; 1889 in Ruhe
1870-1877 böhmischer Landtag
Sonstiges: Bruder von Emil (1827-1890), Advokat und 1862-1866, 1867-1869 Mitglied des böhmischen Landtags, und Leo Theumer (1829-1913), Notar und 1870-1871, 1872-1877 Mitglied des böhmischen Landtags; Cousin von Ernst R. v. Theumer
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1872-1879
IV. Legislaturperiode 07.05.1872-07.09.1873 (Neuwahlen nach Zusammentritt des neuen Landtags)
Böhmen, Landgemeinden Jungbunzlau, Münchengrätz, Weißwasser, Nimburg, Benatek, Jičín, Lomnic, Sobotka, Liban, Trautenau, Arnau, Marschendorf, Schatzlar, Hořic, Neupaka, Hohenelbe, Rochlitz, Starkenbach, Neubydžow, Chlumec, Semil, Eisenbrod
V. Legislaturperiode 04.11.1873-22.05.1879
Böhmen, Städte 11 Karlsbad, Joachimsthal, Kaaden, Komotau, Pressnitz, Weipert
Klubmitgliedschaft: 13.5.1872 Klub der Verfassungspartei; 1873 Klub der Linken
Lit.: Špiritová; Lišková; Bohemia (Prag) v. 25.4.1898; Trautenauer Wochenblatt v. 25.4.1898; Leitmeritzer Zeitung v. 27. u. 30.4.1898