Thurn-Valsassina, Hyazint Graf
Biografie
geb. 22.04.1818 Laibach, Krain
gest. 12.12.1877 Wien
röm.-kath.
Vater: Vinzenz Graf Th.-V. († 1859), Herrschaftsbesitzer
verh. 1862 Friederike Freiin v. Grimschitz, keine Kinder
1833-1834 Gymnasium in Laibach; Studium Rechtswissenschaft, seit 1839 Universität Wien
1840 Konzeptspraktikant am Gubernium, 1844 Kreiskommissär am Kreisamt, 1849 Bezirkskommissär in Laibach; nach 1850 Statthaltereisekretär in Kaschau/Kassa (Ungarn, heute Košice, Slowakei); um 1862 außer Dienst; seit 1859 Mitbesitzer der Herrschaft Radmannsdorf/Radovljica (Krain)
1867-1877 Krainischer Landtag
Sonstiges: Bruder von Gustav Graf Thurn-Valsassina
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1871-1877
IV. Legislaturperiode 27.12.1871-07.09.1873 (Neuwahlen nach Zusammentritt des neuen Landtags)
Krain, Großgrundbesitz
V. Legislaturperiode 04.11.1873-12.12.1877 (Tod)
Krain, Großgrundbesitz
Klubmitgliedschaft: 17.1.1872 Klub der Verfassungspartei; 1873 Klub des Zentrums [verfassungstreuer Großgrundbesitz]
Lit.: Wurzbach; Hahn 1873; Schiviz, Matriken Krain; Cindrič, Študenti