Tomschik, Josef
Biografie
geb. 27.12.1867 Josefstadt/Josefov (heute Stadt Jaroměř), Bezirk Königinhof a.d. Elbe/Dvůr Králové nad Labem, Böhmen
gest. 06.07.1945 Wien
röm.-kath.
Vater: Johann T., Feldwebel, dann Streckenaufseher der Staatsbahn; unehel. Kind, bei Heirat der Eltern 1869 legitimiert
verh. 1891 Barbara Hofer, mind. 1 Sohn, 2 Töchter (1 † jung)
Volks- und Gewerbeschule in Wien
Eisendreherlehre; Dreher in der Werkstätte der Westbahn in Wien, 1893 wegen gewerkschaftlicher Tätigkeit entlassen; 1894-1930 Zentralsekretär der sozialdemokratischen Eisenbahnerorganisationen Österreichs (Verband der Gewerkschaften, Fach- und Unterstützungsvereine der österr. Eisenbahnbediensteten, seit 1898 Allgemeiner Rechtsschutz- und Gewerkschaftsverein für Österreich, seit 1900 Rechtsschutz- und Gewerkschaftsverein für die Eisenbahner und die übrigen Transportbediensteten) in Wien und seit 1894 Herausgeber und Redakteur der Zeitschrift "Der Eisenbahner"
führender sozialdemokrat. Eisenbahnergewerkschafter, 1893 Mitgründer des Eisenbahnbediensteten- Fach- und Unterstützungsvereins der österr. Staatsbetriebe und des Fach- und Unterstützungsvereins der Werkstätten- und Heizhausarbeiter der Staatseisenbahngesellschaft (beide 1897 behördlich aufgelöst) sowie 1897 des Nachfolgevereins Fach- und Unterstützungsverein sämtlicher Eisenbahnbediensteter und verwandter Berufe
Mitglied der österr. provisor., konstit. Nationalversammlung, bis 1934 des Nationalrats
Mitglied des Abgeordnetenhauses 1907-1918
XI. Legislaturperiode 17.06.1907-30.03.1911
Niederösterreich 35, Städte Liesing, Atzgersdorf, Inzersdorf, Kaltenleutgeben, Siebenhirten, Vösendorf, Mannersdorf, Ebergassing, Fischamend Markt, Hennersdorf, Altkettendorf, Neukettendorf, Kleinneusiedl, Rannersdorf, Wiener Neudorf, Grammatneusiedl
XII. Legislaturperiode 17.07.1911-12.11.1918
Niederösterreich 35, Städte Liesing etc.
Klubmitgliedschaft: 1907 Klub der deutschen Sozialdemokraten im Verband der sozialdemokratischen Abgeordneten; 1911 Klub der deutschen Sozialdemokraten [1902-1905 Vorsitzender der Parteivertretung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei]
Lit.: PAW; Wien-Lexikon; Freund 1907; Freund 1911; Hubinek; Magaziner, Wegbereiter